SALLOUM HASSAN
Informe ejecutivo de SALLOUM HASSAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SALLOUM HASSAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SALLAUM SPAIN SL | Socio Unico | 16/08/2013 | 27/12/2023 |
SALLAUM SPAIN SL | Administrador Unico | 16/08/2013 | 27/12/2023 |
SALLAUM SPAIN SL | Liquidador | 27/12/2023 | 27/12/2023 |
MEDITERRANEAN EXPORT AGENTS SL | Administrador Unico | 14/03/2013 | 31/08/2015 |
VINCULACIONES DE SALLOUM HASSAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SALLOUM HASSAN
Empresa: SALLAUM SPAIN SL
Liquidador
- Salloum Hassan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5172, L 4079, F 8, S 8, H MA119424, I/A 2 (27/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-4-29
Empresa: SALLAUM SPAIN SL
Administrador Unico
- Salloum Hassan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5172, L 4079, F 8, S 8, H MA119424, I/A 2 (27/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-4-29
Empresa: MEDITERRANEAN EXPORT AGENTS SL
Administrador Unico
- Salloum Hassan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5111, L 4018, F 148, S 8, H MA117224, I/A 2 (31/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-171-29
Empresa: SALLAUM SPAIN SL
Administrador Unico
- Salloum Hassan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5172, L 4079, F 7, S 8, H MA119424, I/A 1 (16/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-161-29
Empresa: SALLAUM SPAIN SL
Socio Único
- Salloum Hassan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5172, L 4079, F 7, S 8, H MA119424, I/A 1 (16/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-161-29
Empresa: MEDITERRANEAN EXPORT AGENTS SL
Administrador Unico
- Salloum Hassan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5111, L 4018, F 147, S 8, H MA117224, I/A 1 (14/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-57-29
Información de SALLOUM HASSAN
Mostramos los datos de SALLOUM HASSAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SALLOUM HASSAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos