SALLES ESPELT INMACULADA
Informe ejecutivo de SALLES ESPELT INMACULADA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE SALLES ESPELT INMACULADA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INSTITUT DEL CINEMA CATALA SA | REPR.143 RRM | 06/05/2013 | |
PLATO IDEAL SA | REPR.143 RRM | 09/05/2011 | 01/02/2013 |
KOPLA SA | REPR.143 RRM | 12/12/2011 | |
PLATO IDEAL SA | REPR.143 RRM | 10/06/2009 | 09/05/2011 |
VINCULACIONES DE SALLES ESPELT INMACULADA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SALLES ESPELT INMACULADA
Empresa: INSTITUT DEL CINEMA CATALA SA
Consejero
REPR.143 RRM
- Salles Espelt Inmaculada
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35251 , F 104, S 8, H B 76640, I/A 64 N (06/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-94-08
Empresa: PLATO IDEAL SA
Administrador Solidario
REPR.143 RRM
- Salles Espelt Inmaculada
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28587 , F 18, S 8, H B 141199, I/A 11 (01/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-28-08
Empresa: KOPLA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30329 , F 192, S 8, H B 78545, I/A 25 (12/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-242-08
Empresa: PLATO IDEAL SA
Administrador Solidario
REPR.143 RRM
- Salles Espelt Inmaculada
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28587 , F 17, S 8, H B 141199, I/A 10 (09/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-95-08
Empresa: PLATO IDEAL SA
Consejero Delegado
Presidente
REPR.143 RRM
- Salles Espelt Inmaculada
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28587 , F 17, S 8, H B 141199, I/A 10 (09/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-95-08
Empresa: PLATO IDEAL SA
Consejero Delegado
Presidente
REPR.143 RRM
- Salles Espelt Inmaculada
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28587 , F 16, S 8, H B 141199, I/A 9 (10/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-116-08
Información de SALLES ESPELT INMACULADA
Mostramos los datos de SALLES ESPELT INMACULADA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SALLES ESPELT INMACULADA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos