SALLENT CAÑADAS CRISTINA
Informe ejecutivo de SALLENT CAÑADAS CRISTINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE SALLENT CAÑADAS CRISTINA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
C SALLENT ATELIER SA | Administrador Unico | 26/05/2022 | |
PASTUSET SL | Administrador Unico | 15/12/2020 |
VINCULACIONES DE SALLENT CAÑADAS CRISTINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SALLENT CAÑADAS CRISTINA
Empresa: C SALLENT ATELIER SA
Administrador Unico
- Sallent Cañadas Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34232 , F 81, S 8, H B 245885, I/A 6 (26/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-104-08
Empresa: PASTUSET SL
Administrador Unico
- Sallent Cañadas Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47568 , F 1, S 8, H B 555806, I/A 1 (15/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-245-08
Empresa: C SALLENT ATELIER SA
Administrador Unico
- Sallent Cañadas Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34232 , F 81, S 8, H B 245885, I/A 5 (10/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-92-08
Empresa: C SALLENT ATELIER SA
Administrador Unico
- Sallent Cañadas Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34232 , F 81, S 8, H B 245885, I/A 4 (15/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-121-08
Información de SALLENT CAÑADAS CRISTINA
Mostramos los datos de SALLENT CAÑADAS CRISTINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SALLENT CAÑADAS CRISTINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos