SALISI VILAPLANA FRANCISCO JAVIER
Informe ejecutivo de SALISI VILAPLANA FRANCISCO JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SALISI VILAPLANA FRANCISCO JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TOT FRENS SL | Apoderado | 02/01/2024 | |
TOT FRENS SL | Administrador | 22/12/2023 |
VINCULACIONES DE SALISI VILAPLANA FRANCISCO JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SALISI VILAPLANA FRANCISCO JAVIER
Empresa: TOT FRENS SL
Apoderado
- Salisi Vilaplana Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42677 , F 219, S 8, H B 102652, I/A 14 (02/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-7-08
Empresa: TOT FRENS SL
Administrador
- Salisi Vilaplana Francisco Javier
- Salisi Vilaplana Marc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42677 , F 218, S 8, H B 102652, I/A 11 (22/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-3-08
Información de SALISI VILAPLANA FRANCISCO JAVIER
Mostramos los datos de SALISI VILAPLANA FRANCISCO JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SALISI VILAPLANA FRANCISCO JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos