SALINAS VILLAESCUSA MARIA INMACULADA
Informe ejecutivo de SALINAS VILLAESCUSA MARIA INMACULADA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SALINAS VILLAESCUSA MARIA INMACULADA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TRANSPORTES Y TRINCAJES DEL MEDITERRANEO SL | Socio Unico | 17/10/2016 | |
TRANSPORTES Y TRINCAJES DEL MEDITERRANEO SL | Administrador Unico | 17/10/2016 |
VINCULACIONES DE SALINAS VILLAESCUSA MARIA INMACULADA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SALINAS VILLAESCUSA MARIA INMACULADA
Empresa: CALZADOS SALINAS SAGUNTO SL
Liquidador Unico
- Salinas Villaescusa Maria Inmaculada
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H V 89007, I/A 5 (28/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-129-46
Empresa: CALZADOS SALINAS SAGUNTO SL
Administrador Unico
- Salinas Villaescusa Maria Inmaculada
Liquidador Unico
- Salinas Villaescusa Maria Inmaculada
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H V 89007, I/A 5 (28/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-129-46
Empresa: LUNA AZAHAR INMA & EVA SL
Liquidador
- Salinas Villaescusa Maria Inmaculada
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1731, L 1292, F 219, S 8, H CS 40029, I/A 2 (09/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-218-12
Administrador Unico
- Salinas Villaescusa Maria Inmaculada
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10109, L 7391, F 164, S 8, H V 170325, I/A 3 (17/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-203-46
Administrador Solidario
- Benavent Conejos Ruben
- Salinas Villaescusa Maria Inmaculada
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10109, L 7391, F 164, S 8, H V 170325, I/A 3 (17/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-203-46
Socio Único
- Salinas Villaescusa Maria Inmaculada
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10109, L 7391, F 164, S 8, H V 170325, I/A 2 (17/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-203-46
Administrador Solidario
- Benavent Conejos Ruben
- Salinas Villaescusa Maria Inmaculada
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10109, L 7391, F 164, S 8, H V 170325, I/A 1 (15/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-77-46
Información de SALINAS VILLAESCUSA MARIA INMACULADA
Mostramos los datos de SALINAS VILLAESCUSA MARIA INMACULADA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SALINAS VILLAESCUSA MARIA INMACULADA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos