SALINAS VALDERRAMA MELINA GRISELA
Informe ejecutivo de SALINAS VALDERRAMA MELINA GRISELA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SALINAS VALDERRAMA MELINA GRISELA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DEHESA DE SALINAS SL | Administrador Unico | 25/05/2021 | |
DEHESA DE SALINAS SL | Socio Unico | 25/05/2021 |
VINCULACIONES DE SALINAS VALDERRAMA MELINA GRISELA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SALINAS VALDERRAMA MELINA GRISELA
Empresa: LA CEVICUCHERIA SL
Administrador Unico
- Salinas Valderrama Melina Grisela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30713 , F 209, S 8, H M 552713, I/A 4 (01/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-129-28
Empresa: DEHESA DE SALINAS SL
Administrador Unico
- Salinas Valderrama Melina Grisela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42007 , F 20, S 8, H M 743861, I/A 1 (25/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-102-28
Empresa: DEHESA DE SALINAS SL
Socio Único
- Salinas Valderrama Melina Grisela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42007 , F 20, S 8, H M 743861, I/A 1 (25/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-102-28
Empresa: LA CEVICUCHERIA SL
Administrador Unico
- Salinas Valderrama Melina Grisela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30713 , F 208, S 8, H M 552713, I/A 2 (05/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-111-28
Empresa: LA CEVICUCHERIA SL
Administrador Mancomunado
- Salinas Valderrama Melina Grisela
- Valdiviezo Bravo Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30713 , F 208, S 8, H M 552713, I/A 2 (05/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-111-28
Empresa: COCINA INNOVACION Y TRADICION SL
Administrador Mancomunado
- Salinas Valderrama Melina Grisela
- Valdiviezo Bravo Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34753 , F 133, S 8, H M 625085, I/A 2 (05/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-111-28
Empresa: COCINA INNOVACION Y TRADICION SL
Administrador Mancomunado
- Salinas Valderrama Melina Grisela
- Valdiviezo Bravo Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34753 , F 130, S 8, H M 625085, I/A 1 (19/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-100-28
Empresa: LA CEVICUCHERIA SL
Administrador Mancomunado
- Salinas Valderrama Melina Grisela
- Valdiviezo Bravo Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30713 , F 206, S 8, H M 552713, I/A 1 (29/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-85-28
Información de SALINAS VALDERRAMA MELINA GRISELA
Mostramos los datos de SALINAS VALDERRAMA MELINA GRISELA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SALINAS VALDERRAMA MELINA GRISELA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos