SALINA INTERNATIONAL LIMITED
Informe ejecutivo de SALINA INTERNATIONAL LIMITED
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE SALINA INTERNATIONAL LIMITED
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EUROPEAN TELEMEDICINE CLINIC SL | Consejero | 21/07/2014 | |
DESIPO INVESTMENTS SL | Presidente | 07/06/2013 | |
DESIPO INVESTMENTS SL | Consejero | 07/06/2013 | |
EUROPEAN TELEMEDICINE CLINIC SL | Consejero | 06/06/2013 | |
THE VISUALITY CORPORATION SL | Consejero | 31/05/2013 |
VINCULACIONES DE SALINA INTERNATIONAL LIMITED
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SALINA INTERNATIONAL LIMITED
Empresa: EUROPEAN TELEMEDICINE CLINIC SL
Consejero
- Alexander Bohmcker
- Henrik Agrell
- Kennet Iii A Malta Ltd
- Kennet Iii B Malta Ltd
- Robert Andrew Blee
- Salina International Limited
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44157 , F 213, S 8, H B 247414, I/A 44 (21/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-142-08
Empresa: EUROPEAN TELEMEDICINE CLINIC SL
Consejero
- Alexander Bohmcker
- Robert Andrew Blee
- Salina International Limited
Presidente
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42490 , F 106, S 8, H B 247414, I/A 41 (06/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-113-08
Empresa: DESIPO INVESTMENTS SL
Consejero
- Blee Robert Andrew
- MIURA ADVISORY SERVICES III SL
- Salina International Limited
- Schmid Denise
- Tendero Albalad Maria Luisa
Presidente
- Salina International Limited
Representante
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30896 , F 5, S 8, H M 556057, I/A 6 (07/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-112-28
Empresa: DESIPO INVESTMENTS SL
Administrador Unico
- Salina International Limited
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30896 , F 5, S 8, H M 556057, I/A 6 (07/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-112-28
Empresa: DESIPO INVESTMENTS SL
Administrador Unico
- Salina International Limited
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30896 , F 4, S 8, H M 556057, I/A 3 (04/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-109-28
Empresa: FOLEGA INVESTMENTS SL
Consejero
- Blee Robert Andrew
- MIURA ADVISORY SERVICES III SL
- Salina International Limited
- Schmid Denise
Presidente
- Salina International Limited
Representante
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30896 , F 14, S 8, H M 556058, I/A 4 (31/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-107-28
Empresa: FOLEGA INVESTMENTS SL
Administrador Unico
- Salina International Limited
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30896 , F 14, S 8, H M 556058, I/A 4 (31/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-107-28
Empresa: FOLEGA INVESTMENTS SL
Nuevo Socio Único
- Salina International Limited
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30896 , F 14, S 8, H M 556058, I/A 3 (29/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-105-28
Empresa: FOLEGA INVESTMENTS SL
Administrador Unico
- Salina International Limited
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30896 , F 13, S 8, H M 556058, I/A 2 (29/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-105-28
Información de SALINA INTERNATIONAL LIMITED
Mostramos los datos de SALINA INTERNATIONAL LIMITED que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SALINA INTERNATIONAL LIMITED, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos