SALIM HEJAL SAID
Informe ejecutivo de SALIM HEJAL SAID
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 12
Empresas activas: 12
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE SALIM HEJAL SAID
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ANDY DEVELOPMENTS SL | Representante | 05/02/2024 | |
PINTURA VIRILA SL | Representante | 20/12/2023 | |
PINTURA DISPROSIO SL | Representante | 02/11/2023 | |
GLOBAL ULDIN SL | Representante | 17/08/2023 | |
MEDARAN SL | Representante | 29/06/2022 | |
DENSORISI SL | Representante | 03/06/2022 | |
BROGANCHE SL | Representante | 12/08/2021 | |
NISTELAS SL | Representante | 10/08/2021 | |
TASSARALAND DEVELOPMENTS SL | Representante | 22/06/2021 | |
REFACLETA SL | Representante | 02/06/2021 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE SALIM HEJAL SAID
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SALIM HEJAL SAID
Empresa: ANDY DEVELOPMENTS SL
Administrador Unico
Representante
- Salim Hejal Said
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45020 , F 198, S 8, H M 792396, I/A 5 (05/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-30-28
Empresa: PINTURA VIRILA SL
Administrador Unico
Representante
- Salim Hejal Said
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45852 , F 68, S 8, H M 805857, I/A 3 (20/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-245-28
Empresa: PINTURA DISPROSIO SL
Administrador Unico
Representante
- Salim Hejal Said
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45849 , F 25, S 8, H M 805808, I/A 3 (02/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-214-28
Empresa: GLOBAL ULDIN SL
Administrador Unico
Representante
- Salim Hejal Said
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44205 , F 119, S 8, H M 779388, I/A 6 (17/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-161-28
Empresa: MEDARAN SL
Administrador Unico
Representante
- Salim Hejal Said
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41685 , F 194, S 8, H M 738434, I/A 4 (29/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-128-28
Empresa: DENSORISI SL
Administrador Unico
Representante
- Salim Hejal Said
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43622 , F 182, S 8, H M 744250, I/A 9 (03/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-110-28
Empresa: BROGANCHE SL
Administrador Unico
Representante
- Salim Hejal Said
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37425 , F 156, S 8, H M 667183, I/A 8 (12/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-159-28
Empresa: NISTELAS SL
Administrador Unico
Representante
- Salim Hejal Said
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41685 , F 174, S 8, H M 738432, I/A 4 (10/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-157-28
Empresa: TASSARALAND DEVELOPMENTS SL
Administrador Unico
Representante
- Salim Hejal Said
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40289 , F 114, S 8, H M 680913, I/A 12 (22/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-122-28
Empresa: REFACLETA SL
Administrador Unico
Representante
- Salim Hejal Said
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39871 , F 30, S 8, H M 632624, I/A 6 (02/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-108-28
VER MAS ACTOS
Información de SALIM HEJAL SAID
Mostramos los datos de SALIM HEJAL SAID que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SALIM HEJAL SAID, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos