SALIDO ROJO MARIA JESUS
Informe ejecutivo de SALIDO ROJO MARIA JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SALIDO ROJO MARIA JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LISTEN.DOCTOR SL | Administrador Solidario | 16/08/2024 | |
SOCIALDIABETES SL | Apoderado Solidario | 09/09/2019 | |
SOCIALDIABETES SL | REPR.143 RRM | 13/08/2019 | |
SOCIALDIABETES SL | Apoderado Solidario | 02/07/2018 | |
SOCIALDIABETES SL | Apoderado | 18/06/2012 | |
THE PROJECT WORKING ON SOLUTIONS SL | Administrador Unico | 16/07/2010 |
VINCULACIONES DE SALIDO ROJO MARIA JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SALIDO ROJO MARIA JESUS
Empresa: LISTEN.DOCTOR SL
Administrador Solidario
- Bautista Bermudez Victor
- Salido Rojo Maria Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 620419, I/A 1 (16/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-162-08
Empresa: SOCIALDIABETES SL
Apoderado Solidario
- Bautista Bermudez Victor
- Salido Rojo Maria Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44094 , F 99, S 8, H B 427884, I/A 12 (09/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-179-08
Empresa: SOCIALDIABETES SL
Consejero
Presidente
REPR.143 RRM
- Salido Rojo Maria Jesus
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44094 , F 96, S 8, H B 427884, I/A 9 (13/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-160-08
Empresa: SOCIALDIABETES SL
Apoderado Solidario
- Carl De Smedt
- Salido Rojo Maria Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44094 , F 93, S 8, H B 427884, I/A 7 (02/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-131-08
Empresa: SOCIALDIABETES SL
Consejero Delegado
Consejero
- Bautista Bermudez Victor
- Cañas Ortiz Maria Francesca
- Mauricio Puente Diego
- Salido Rojo Maria Jesus
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43223 , F 160, S 8, H B 427884, I/A 3 (05/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-52-08
Empresa: SOCIALDIABETES SL
Apoderado
- Cañas Ortiz Maria Francesca
- Mauricio Puente Diego
- Salido Rojo Maria Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43223 , F 159, S 8, H B 427884, I/A 2 (18/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-122-08
Empresa: SOCIALDIABETES SL
Consejero Delegado
Consejero
- Bautista Bermudez Victor
- Cañas Ortiz Maria Francesca
- Mauricio Puente Diego
- Salido Rojo Maria Jesus
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43223 , F 153, S 8, H B 427884, I/A 1 (12/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-119-08
Administrador
- Salido Rojo Maria Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42660 , F 14, S 8, H B 413368, I/A 2 (05/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-113-08
Administrador Solidario
- Gehrmann Lars Christian
- Salido Rojo Maria Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42660 , F 13, S 8, H B 413368, I/A 1 (08/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-138-08
Empresa: THE PROJECT WORKING ON SOLUTIONS SL
Administrador Unico
- Salido Rojo Maria Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42018 , F 48, S 8, H B 399303, I/A 1 (16/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-143-08
Información de SALIDO ROJO MARIA JESUS
Mostramos los datos de SALIDO ROJO MARIA JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SALIDO ROJO MARIA JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos