SALIDO DE BLAS MARIA DEL ROSARIO
Informe ejecutivo de SALIDO DE BLAS MARIA DEL ROSARIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE SALIDO DE BLAS MARIA DEL ROSARIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TENEMOSDETODO SL | Administrador Solidario | 30/09/2015 | |
RECLAMOS Y AFINES TULOGO SL | Administrador Solidario | 13/06/2012 |
VINCULACIONES DE SALIDO DE BLAS MARIA DEL ROSARIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SALIDO DE BLAS MARIA DEL ROSARIO
Empresa: TENEMOSDETODO SL
Administrador Solidario
- Olmedo Garcia Miguel-angel
- Salido De Blas Maria Del Rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2900 , F 184, S 8, H T 48843, I/A 1 (30/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-192-43
Empresa: RECLAMOS Y AFINES TULOGO SL
Administrador Solidario
- Salido De Blas Maria Del Rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2325 , F 166, S 8, H T 36628, I/A 4 (13/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-123-43
Empresa: RECLAMOS Y AFINES TULOGO SL
Administrador Solidario
- Salido De Blas Maria Del Rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2325 , F 165, S 8, H T 36628, I/A 3 (05/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-74-43
Empresa: RECLAMOS Y AFINES TULOGO SL
Administrador Solidario
- Salido De Blas Maria Del Rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2325 , F 164, S 8, H T 36628, I/A 2 (21/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-145-43
Información de SALIDO DE BLAS MARIA DEL ROSARIO
Mostramos los datos de SALIDO DE BLAS MARIA DEL ROSARIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SALIDO DE BLAS MARIA DEL ROSARIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos