SALGUERO PALAU PEDRO
Informe ejecutivo de SALGUERO PALAU PEDRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SALGUERO PALAU PEDRO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
APUNT TEIXITS TECNICS SL | REPR.143 RRM | 02/02/2015 | 12/05/2021 |
IBLONSA TEXTIL SL | Administrador Unico | 02/02/2021 | |
IBLONSA TEXTIL SL | Administrador Unico | 02/06/2014 | 02/02/2021 |
VINCULACIONES DE SALGUERO PALAU PEDRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SALGUERO PALAU PEDRO
Empresa: APUNT TEIXITS TECNICS SL
REPR.143 RRM
- Salguero Palau Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39718 , F 209, S 8, H B 352331, I/A 5 (12/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-94-08
Empresa: IBLONSA TEXTIL SL
Administrador Unico
- Salguero Palau Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44342 , F 28, S 8, H B 453329, I/A 3 (02/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-27-08
Empresa: APUNT TEIXITS TECNICS SL
Administrador Unico
REPR.143 RRM
- Salguero Palau Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39718 , F 209, S 8, H B 352331, I/A 3 (02/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-27-08
Empresa: IBLONSA TEXTIL SL
Administrador Unico
- Salguero Palau Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44342 , F 27, S 8, H B 453329, I/A 1 (02/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-108-08
Información de SALGUERO PALAU PEDRO
Mostramos los datos de SALGUERO PALAU PEDRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SALGUERO PALAU PEDRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos