SALGUERO MORENO ESTHER
Informe ejecutivo de SALGUERO MORENO ESTHER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SALGUERO MORENO ESTHER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TOWA PHARMACEUTICAL SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 11/11/2021 |
VINCULACIONES DE SALGUERO MORENO ESTHER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SALGUERO MORENO ESTHER
Apoderado Mancomunado Solidario
- Olavarrieta Diez Rafael
- Salguero Moreno Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 544451, I/A 27 (22/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-145-08
Empresa: TOWA PHARMACEUTICAL EUROPE SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Olavarrieta Diez Rafael
- Salguero Moreno Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48590 , F 85, S 8, H B 287442, I/A 47 (04/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-70-08
Empresa: TOWA PHARMACEUTICAL SA
Apoderado Solidario
- Olayarrieta Diez Rafael
- Salguero Moreno Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48331 , F 67, S 8, H B 580309, I/A 78 (04/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-70-08
Apoderado Mancomunado Solidario
- Remuzgo Fernandez Israel
- Salguero Moreno Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47407 , F 133, S 8, H B 544451, I/A 12 (23/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-230-08
Empresa: TOWA PHARMACEUTICAL EUROPE SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Remuzgo Fernandez Isabel
- Salguero Moreno Esther
- Vegas Garcia Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47040 , F 159, S 8, H B 287442, I/A 34 (22/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-230-08
Empresa: PENSA PHARMA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Remuzgo Fernandez Israel
- Salguero Moreno Esther
- Vegas Garcia Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11065, L 8343, F 185, S 8, H V 113136, I/A 66 (11/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-221-46
Información de SALGUERO MORENO ESTHER
Mostramos los datos de SALGUERO MORENO ESTHER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SALGUERO MORENO ESTHER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos