SALGUERO GARCIA FERNANDO
Informe ejecutivo de SALGUERO GARCIA FERNANDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 12
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE SALGUERO GARCIA FERNANDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SERFUNLE SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 22/07/2024 | |
SERFUNLE SA | Apoderado | 22/07/2024 | |
SERFUNLE SA | Director Gerente | 22/07/2024 |
VINCULACIONES DE SALGUERO GARCIA FERNANDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SALGUERO GARCIA FERNANDO
Empresa: SERFUNLE SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Salguero Garcia Fernando
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Apoderado
- Salguero Garcia Fernando
Director Gerente
- Salguero Garcia Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H LE 14337, I/A 51 (22/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-144-24
Empresa: SERFUNLE SA
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1000 , F 112, S 8, H LE 14337, I/A 46 (15/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-58-24
Empresa: ESTACIONAMIENTOS URBANOS DE LEON SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1169 , F 211, S 8, H LE 12750, I/A 50 (13/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-240-24
Empresa: ESTACIONAMIENTOS URBANOS DE LEON SA
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Salguero Garcia Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1169 , F 211, S 8, H LE 12750, I/A 50 (13/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-240-24
Empresa: SOCIEDAD MIXTA AGUAS DE LEON SL
Consejero
- Salguero Garcia Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1177 , F 150, S 8, H LE 20095, I/A 44 (06/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-109-24
Empresa: SOCIEDAD MIXTA AGUAS DE LEON SL
Consejero
- Salguero Garcia Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1177 , F 142, S 8, H LE 20095, I/A 36 (21/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-80-24
Empresa: SERFUNLE SA
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1000 , F 106, S 8, H LE 14337, I/A 38 (24/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-62-24
Empresa: SERFUNLE SA
Consejero
Presidente
- Salguero Garcia Fernando
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1000 , F 106, S 8, H LE 14337, I/A 38 (24/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-62-24
Empresa: ESTACIONAMIENTOS URBANOS DE LEON SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1169 , F 29, S 8, H LE 12750, I/A 44 (03/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-236-24
Empresa: ESTACIONAMIENTOS URBANOS DE LEON SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Alonso Sutil Carmelo
- Fernandez Tejerina Luis- Carlos
- Lopez De Benito Jose- Maria
- Muñoz Navarro Martin
- Salguero Garcia Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1169 , F 29, S 8, H LE 12750, I/A 44 (03/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-236-24
VER MAS ACTOS
Información de SALGUERO GARCIA FERNANDO
Mostramos los datos de SALGUERO GARCIA FERNANDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SALGUERO GARCIA FERNANDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos