SALGUEIRO VAZQUEZ BELEN ESPERANZA
Informe ejecutivo de SALGUEIRO VAZQUEZ BELEN ESPERANZA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SALGUEIRO VAZQUEZ BELEN ESPERANZA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AMENITIES CARE ESPAÑA SL | Apoderado Solidario | 01/07/2020 | |
EXCLUSIVE SPAIN TOURS SL | Administrador Unico | 08/10/2013 | |
ASTUR CONSULTORES TURISTICOS SL | Administrador Unico | 12/04/2013 |
VINCULACIONES DE SALGUEIRO VAZQUEZ BELEN ESPERANZA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SALGUEIRO VAZQUEZ BELEN ESPERANZA
Empresa: ESVEM START ANEW M & E SL
Administrador Unico
- Salgueiro Vazquez Belen Esperanza
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41855 , F 133, S 8, H M 741337, I/A 3 (28/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-192-28
Empresa: ESVEM START ANEW M & E SL
Administrador Unico
- Salgueiro Vazquez Belen Esperanza
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41855 , F 129, S 8, H M 741337, I/A 1 (29/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-85-28
Empresa: AMENITIES CARE ESPAÑA SL
Apoderado Solidario
- Gomez- Gayoso Rodriguez Daniel
- Gomez Gayoso Rodriguez Juan Jose
- Salgueiro Vazquez Belen Esperanza
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40448 , F 213, S 8, H M 718278, I/A 2 (01/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-130-28
Empresa: EXCLUSIVE SPAIN TOURS SL
Administrador Unico
- Salgueiro Vazquez Belen Esperanza
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4051 , F 89, S 8, H AS 45836, I/A 1 (08/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-199-33
Empresa: EXCLUSIVE SPAIN TOURS SL
Socio Único
- Salgueiro Vazquez Belen Esperanza
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4051 , F 89, S 8, H AS 45836, I/A 1 (08/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-199-33
Empresa: ASTUR CONSULTORES TURISTICOS SL
Administrador Unico
- Salgueiro Vazquez Belen Esperanza
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3890 , F 145, S 8, H AS 42256, I/A 3 (12/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-75-33
Empresa: ASTUR CONSULTORES TURISTICOS SL
Administrador Mancomunado
- Lois Garcia Angel Antonio
- Salgueiro Vazquez Belen Esperanza
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3890 , F 145, S 8, H AS 42256, I/A 3 (12/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-75-33
Empresa: ASTUR CONSULTORES TURISTICOS SL
Administrador Mancomunado
- Lois Garcia Angel Antonio
- Salgueiro Vazquez Belen Esperanza
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3890 , F 145, S 8, H AS 42256, I/A 2 (30/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-196-33
Empresa: ASTUR CONSULTORES TURISTICOS SL
Administrador Mancomunado
- Diez Redondo Jose Maria
- Lois Garcia Angel Antonio
- Salgueiro Vazquez Belen Esperanza
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3890 , F 145, S 8, H AS 42256, I/A 2 (30/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-196-33
Empresa: ASTUR CONSULTORES TURISTICOS SL
Administrador Mancomunado
- Diez Redondo Jose Maria
- Lois Garcia Angel Antonio
- Salgueiro Vazquez Belen Esperanza
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3890 , F 144, S 8, H AS 42256, I/A 1 (29/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-69-33
Información de SALGUEIRO VAZQUEZ BELEN ESPERANZA
Mostramos los datos de SALGUEIRO VAZQUEZ BELEN ESPERANZA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SALGUEIRO VAZQUEZ BELEN ESPERANZA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos