SALGADO LUCAS JUAN CARLOS
Informe ejecutivo de SALGADO LUCAS JUAN CARLOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SALGADO LUCAS JUAN CARLOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
JONEKAGUA Y ASOCIADOS SL | Socio Unico | 26/01/2015 | |
JONEKAGUA Y ASOCIADOS SL | Administrador Unico | 26/01/2015 |
VINCULACIONES DE SALGADO LUCAS JUAN CARLOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SALGADO LUCAS JUAN CARLOS
Empresa: MYGYM KM 1 SL
Administrador Solidario
- Martin Alli David Aurelio
- Salgado Lucas Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2776 , F 83, S 8, H SS 39195, I/A 2 (17/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-143-20
Empresa: MYGYM KM 1 SL
Administrador Solidario
- Martin Alli David Aurelio
- Salgado Lucas Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2776 , F 82, S 8, H SS 39195, I/A 1 (22/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-4-20
Empresa: JONEKAGUA Y ASOCIADOS SL
Administrador Unico
- Salgado Lucas Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5070, L 3977, F 118, S 8, H MA115765, I/A 2 (26/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-23-29
Empresa: JONEKAGUA Y ASOCIADOS SL
Socio Único
- Salgado Lucas Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5070, L 3977, F 118, S 8, H MA115765, I/A 2 (26/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-23-29
Información de SALGADO LUCAS JUAN CARLOS
Mostramos los datos de SALGADO LUCAS JUAN CARLOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SALGADO LUCAS JUAN CARLOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos