SALGADO CONEJERO JUAN ANTONIO
Informe ejecutivo de SALGADO CONEJERO JUAN ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE SALGADO CONEJERO JUAN ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CAMPING VERA SA | Administrador Solidario | 10/09/2021 | |
CERES GOLF SA | Apoderado Mancomunado | 02/08/2013 | |
VERTICAL- XTREM SL | Administrador Solidario | 28/07/2010 | 12/01/2012 |
LA ISLA DE CACERES SL | Administrador Solidario | 29/07/2010 | 31/08/2011 |
PROMOCIONES E INVERSIONES SALGADO ASOCIADOS SL | Administrador Solidario | 29/07/2010 | 31/08/2011 |
VINCULACIONES DE SALGADO CONEJERO JUAN ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SALGADO CONEJERO JUAN ANTONIO
Empresa: CAMPING VERA SA
Administrador Solidario
- Gracia Salgado Joaquin Fernando
- Salgado Conejero Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 339, L 167, F 56, S 8, H CC 2865, I/A 6 (10/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-182-10
Empresa: CERES GOLF SA
Apoderado Mancomunado
- Salgado Conejero Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 197, L 26, F 19, S 8, H CC 443, I/A 16 (02/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-153-10
Empresa: VERTICAL- XTREM SL
Administrador Solidario
- Salgado Conejero Juan Antonio
- Salgado Fernandez Sabrina Rebeca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 601, L 429, F 77, S 8, H CC 6955, I/A 7 (12/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-19-10
Empresa: LA ISLA DE CACERES SL
Administrador Solidario
- Salgado Conejero Juan Antonio
- Salgado Fernandez Sabrina Rebeca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 659, L 487, F 104, S 8, H CC 8024, I/A 4 (31/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-174-10
Administrador Solidario
- Salgado Conejero Juan Antonio
- Salgado Fernandez Sabrina Rebeca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 813, L 640, F 218, S 8, H CC 6940, I/A 9 (31/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-174-10
Administrador Solidario
- Salgado Conejero Juan Antonio
- Salgado Fernandez Sabrina Rebeca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 813, L 640, F 218, S 8, H CC 6940, I/A 8 (29/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-154-10
Empresa: LA ISLA DE CACERES SL
Administrador Solidario
- Salgado Conejero Juan Antonio
- Salgado Fernandez Sabrina Rebeca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 659, L 487, F 103, S 8, H CC 8024, I/A 3 (29/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-154-10
Empresa: VERTICAL- XTREM SL
Administrador Solidario
- Salgado Conejero Juan Antonio
- Salgado Fernandez Sabrina Rebeca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 601, L 429, F 77, S 8, H CC 6955, I/A 6 (28/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-150-10
Información de SALGADO CONEJERO JUAN ANTONIO
Mostramos los datos de SALGADO CONEJERO JUAN ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SALGADO CONEJERO JUAN ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos