SALES FERRER ANTONIO
Informe ejecutivo de SALES FERRER ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SALES FERRER ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
REAL ESTATES SALES TRIGUERO SL | Liquidador Unico | 04/11/2015 |
VINCULACIONES DE SALES FERRER ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SALES FERRER ANTONIO
Empresa: REAL ESTATES SALES TRIGUERO SL
Liquidador Unico
- Sales Ferrer Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7701, L 4998, F 144, S 8, H V 94621, I/A 4 (04/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-216-46
Empresa: REAL ESTATES SALES TRIGUERO SL
Administrador Unico
- Sales Ferrer Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7701, L 4998, F 144, S 8, H V 94621, I/A 4 (04/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-216-46
Empresa: SERVICIO TECNICO INSIDE SL
Administrador Unico
- Sales Ferrer Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7131, L 4434, F 81, S 8, H V 82444, I/A 6 (08/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-219-46
Empresa: INSIDE AND TECHNOLOGY SA
Consejero Delegado
- Sales Ferrer Antonio
Consejero
- Muñoz Rodriguez Jose
- Sales Ferrer Antonio
- Triguero Avila Maria
Presidente
- Sales Ferrer Antonio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2893, L 209, F 222, S 8, H V 3088, I/A 31 (07/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-180-46
Empresa: INSIDE AND TECHNOLOGY SA
Consejero Delegado
- Sales Ferrer Antonio
Consejero
- Muñoz Rodriguez Jose
- Sales Ferrer Antonio
- Triguero Avila Maria
Presidente
- Sales Ferrer Antonio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2893, L 209, F 220, S 8, H V 3088, I/A 30 (10/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-95-46
Información de SALES FERRER ANTONIO
Mostramos los datos de SALES FERRER ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SALES FERRER ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos