SALDAÑA PARDO MARTA MARIA
Informe ejecutivo de SALDAÑA PARDO MARTA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SALDAÑA PARDO MARTA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TEAMHOUSE MS SL | Administrador Unico | 31/05/2023 | |
MARSALAS SERVICIOS INMOBILIARIOS SL | Administrador Solidario | 04/12/2020 | |
MARAK SERVICIOS INMOBILIARIOS SLL | Administrador Unico | 05/03/2020 |
VINCULACIONES DE SALDAÑA PARDO MARTA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SALDAÑA PARDO MARTA MARIA
Empresa: TEAMHOUSE MS SL
Administrador Unico
- Saldaña Pardo Marta Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1768 , F 85, S 8, H VI 21320, I/A 1 (31/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-117-01
Empresa: MARSALAS SERVICIOS INMOBILIARIOS SL
Administrador Solidario
- Lasagabaster Saldaña Alejandro
- Saldaña Pardo Marta Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1711 , F 152, S 8, H VI 20151, I/A 1 (04/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-248-01
Empresa: MARAK SERVICIOS INMOBILIARIOS SLL
Apoderado Mancomunado
- Aradilla Aparicio Raquel
- Saldaña Pardo Marta Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1629 , F 147, S 8, H VI 18478, I/A 6 (05/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-121-01
Empresa: MARAK SERVICIOS INMOBILIARIOS SLL
Administrador Unico
- Saldaña Pardo Marta Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1629 , F 147, S 8, H VI 18478, I/A 4 (05/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-56-01
Empresa: MARAK SERVICIOS INMOBILIARIOS SLL
Administrador Mancomunado
- Hidalgo Ortega Iker
- Saldaña Pardo Marta Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1629 , F 147, S 8, H VI 18478, I/A 4 (05/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-56-01
Empresa: MAYVAN ASESORES INMOBILIARIOS SL
Administrador Solidario
- Saldaña Pardo Ivan Florentino
- Saldaña Pardo Marta Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1025 , F 6, S 8, H VI 8545, I/A 4 (25/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-45-01
Empresa: MARAK SERVICIOS INMOBILIARIOS SL
Apoderado Mancomunado
- Aradilla Aparicio Raquel
- Saldaña Pardo Marta Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1629 , F 143, S 8, H VI 18478, I/A 2 (10/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-243-01
Empresa: MARAK SERVICIOS INMOBILIARIOS SL
Administrador Mancomunado
- Hidalgo Ortega Iker
- Saldaña Pardo Marta Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1629 , F 141, S 8, H VI 18478, I/A 1 (29/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-67-01
Información de SALDAÑA PARDO MARTA MARIA
Mostramos los datos de SALDAÑA PARDO MARTA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SALDAÑA PARDO MARTA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos