SALDAÑA LOPEZ DARIO
Informe ejecutivo de SALDAÑA LOPEZ DARIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SALDAÑA LOPEZ DARIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DSS STUDIO KITCHEN & DESIGN SL | Administrador Solidario | 21/01/2022 |
VINCULACIONES DE SALDAÑA LOPEZ DARIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SALDAÑA LOPEZ DARIO
Empresa: GAZPACHO PARA TODOS SL
Administrador Unico
- Saldaña Lopez Dario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36450 , F 110, S 8, H M 654913, I/A 4 (21/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-144-28
Empresa: GAZPACHO PARA TODOS SL
Administrador Unico
- Saldaña Lopez Dario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36450 , F 109, S 8, H M 654913, I/A 2 (10/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-115-28
Empresa: DSS STUDIO KITCHEN & DESIGN SL
Administrador Solidario
- Marques Da Silva Samira Gladis
- Saldaña Lopez Dario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42970 , F 170, S 8, H M 759507, I/A 1 (21/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-19-28
Información de SALDAÑA LOPEZ DARIO
Mostramos los datos de SALDAÑA LOPEZ DARIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SALDAÑA LOPEZ DARIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos