SALDAÑA GALINDEZ MARIA CRISTINA
Informe ejecutivo de SALDAÑA GALINDEZ MARIA CRISTINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SALDAÑA GALINDEZ MARIA CRISTINA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
OLABEAGA DIGITAL SL | Socio Unico | 17/07/2009 | 05/02/2015 |
OLABEAGA DIGITAL SL | Administrador Unico | 17/07/2009 | 05/02/2015 |
OLABEAGA DIGITAL SL | Liquidador | 05/02/2015 | 05/02/2015 |
ESTUDIOS Y PROYECTOS JURIDICOS SL | Administrador Solidario | 27/11/2009 | 05/06/2013 |
VINCULACIONES DE SALDAÑA GALINDEZ MARIA CRISTINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SALDAÑA GALINDEZ MARIA CRISTINA
Empresa: OLABEAGA DIGITAL SL
Liquidador
- Saldaña Galindez Maria Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2439 , F 40, S 8, H SS 31679, I/A 3 (05/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-38-20
Empresa: OLABEAGA DIGITAL SL
Administrador Unico
- Saldaña Galindez Maria Cristina
Liquidador
- Saldaña Galindez Maria Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2439 , F 40, S 8, H SS 31679, I/A 3 (05/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-38-20
Empresa: ESTUDIOS Y PROYECTOS JURIDICOS SL
Administrador Solidario
- De La Torre Fernandez Agustin Juan
- Saldaña Galindez Maria Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4700 , F 112, S 8, H BI 46361, I/A 6 (05/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-109-48
Empresa: ESTUDIOS Y PROYECTOS JURIDICOS SL
Administrador Solidario
- De La Torre Fernandez Agustin Juan
- Saldaña Galindez Maria Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4700 , F 111, S 8, H BI 46361, I/A 4 (27/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-238-48
Empresa: OLABEAGA DIGITAL SL
Administrador Unico
- Saldaña Galindez Maria Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2439 , F 37, S 8, H SS 31679, I/A 1 (17/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-141-20
Empresa: OLABEAGA DIGITAL SL
Socio Único
- Saldaña Galindez Maria Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2439 , F 37, S 8, H SS 31679, I/A 1 (17/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-141-20
Información de SALDAÑA GALINDEZ MARIA CRISTINA
Mostramos los datos de SALDAÑA GALINDEZ MARIA CRISTINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SALDAÑA GALINDEZ MARIA CRISTINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos