SALCEDO OSSA SIGIFREDO
Informe ejecutivo de SALCEDO OSSA SIGIFREDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SALCEDO OSSA SIGIFREDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LIRITI RESTAURANTES SL | Socio Unico | 13/10/2017 | 22/10/2018 |
LIRITI RESTAURANTES SL | Administrador Unico | 13/10/2017 | 22/10/2018 |
MANAGER CONSULTING DE MATERIAS PRIMAS SL | Socio Unico | 28/01/2010 | 20/04/2010 |
MANAGER CONSULTING DE MATERIAS PRIMAS SL | Administrador Unico | 28/01/2010 | 20/04/2010 |
VINCULACIONES DE SALCEDO OSSA SIGIFREDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SALCEDO OSSA SIGIFREDO
Empresa: LIRITI RESTAURANTES SL
Administrador Unico
- Salcedo Ossa Sigifredo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10342, L 7623, F 155, S 8, H V 178231, I/A 2 (22/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-208-46
Empresa: LIRITI RESTAURANTES SL
Administrador Unico
- Salcedo Ossa Sigifredo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10342, L 7623, F 153, S 8, H V 178231, I/A 1 (13/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-201-46
Empresa: LIRITI RESTAURANTES SL
Socio Único
- Salcedo Ossa Sigifredo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10342, L 7623, F 153, S 8, H V 178231, I/A 1 (13/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-201-46
Empresa: CAFETERIA COLADORES SL
Administrador Unico
- Salcedo Ossa Sigifredo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6992, L 4295, F 169, S 8, H V 79520, I/A 6 (20/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-80-46
Empresa: CAFETERIA COLADORES SL
Administrador Unico
- Salcedo Ossa Sigifredo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6992, L 4295, F 168, S 8, H V 79520, I/A 4 (28/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-25-46
Empresa: CAFETERIA COLADORES SL
Socio Único
- Salcedo Ossa Sigifredo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6992, L 4295, F 168, S 8, H V 79520, I/A 4 (28/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-25-46
Información de SALCEDO OSSA SIGIFREDO
Mostramos los datos de SALCEDO OSSA SIGIFREDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SALCEDO OSSA SIGIFREDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos