SALCEDO GOMEZ JAVIER GREGORIO
Informe ejecutivo de SALCEDO GOMEZ JAVIER GREGORIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SALCEDO GOMEZ JAVIER GREGORIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INCOTUR GESTION SL | Administrador Unico | 04/09/2019 | |
INFORMACION COMERCIO Y TURISMO SL | Administrador Unico | 03/09/2019 | |
JS83 HOTELS SL | Administrador Unico | 17/09/2014 |
VINCULACIONES DE SALCEDO GOMEZ JAVIER GREGORIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SALCEDO GOMEZ JAVIER GREGORIO
Empresa: BETIONA RESTAURACION SL
Administrador Unico
- Salcedo Gomez Javier Gregorio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2892 , F 200, S 8, H SS 41611, I/A 3 (11/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-205-20
Empresa: INCOTUR GESTION SL
Administrador Unico
- Salcedo Gomez Javier Gregorio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1563 , F 217, S 8, H VA 30884, I/A 1 (04/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-174-47
Empresa: INFORMACION COMERCIO Y TURISMO SL
Administrador Unico
- Salcedo Gomez Javier Gregorio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1041 , F 60, S 8, H VA 14432, I/A 4 (03/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-173-47
Empresa: BETIONA RESTAURACION SL
Administrador Unico
- Salcedo Gomez Javier Gregorio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2892 , F 199, S 8, H SS 41611, I/A 2 (29/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-171-20
Empresa: BETIONA RESTAURACION SL
Administrador Solidario
- Ortiz Alonso Amadeo
- Salcedo Gomez Javier Gregorio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2892 , F 199, S 8, H SS 41611, I/A 2 (29/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-171-20
Empresa: BETIONA RESTAURACION SL
Socio Único
- Salcedo Gomez Javier Gregorio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2892 , F 199, S 8, H SS 41611, I/A 2 (29/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-171-20
Empresa: BETIONA RESTAURACION SL
Administrador Solidario
- Ortiz Alonso Amadeo
- Salcedo Gomez Javier Gregorio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2892 , F 198, S 8, H SS 41611, I/A 1 (29/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-76-20
Empresa: JS83 HOTELS SL
Administrador Unico
- Salcedo Gomez Javier Gregorio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2665 , F 183, S 8, H SS 36750, I/A 1 (17/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-185-20
Empresa: JS83 HOTELS SL
Socio Único
- Salcedo Gomez Javier Gregorio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2665 , F 183, S 8, H SS 36750, I/A 1 (17/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-185-20
Información de SALCEDO GOMEZ JAVIER GREGORIO
Mostramos los datos de SALCEDO GOMEZ JAVIER GREGORIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SALCEDO GOMEZ JAVIER GREGORIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos