SALCEDO DE HARO MARTA
Informe ejecutivo de SALCEDO DE HARO MARTA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE SALCEDO DE HARO MARTA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONELMAR HUELVA SL | Administrador Unico | 09/02/2022 | |
B2U BY SISTS SL | Administrador Unico | 19/01/2022 | |
B2U BY SISTS SL | Apoderado Solidario | 04/02/2021 |
VINCULACIONES DE SALCEDO DE HARO MARTA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SALCEDO DE HARO MARTA
Empresa: CONELMAR HUELVA SL
Administrador Unico
- Salcedo De Haro Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1177 , F 61, S 8, H H 27108, I/A 2 (09/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-36-21
Empresa: CONELMAR HUELVA SL
Administrador Mancomunado
- Garcia Prat Maria Jose
- Salcedo De Haro Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1177 , F 61, S 8, H H 27108, I/A 2 (09/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-36-21
Empresa: B2U BY SISTS SL
Administrador Unico
- Salcedo De Haro Alicia
- Salcedo De Haro Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41333 , F 37, S 8, H M 732620, I/A 3 (19/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-17-28
Empresa: CONELMAR HUELVA SL
Administrador Mancomunado
- Garcia Prat Maria Jose
- Salcedo De Haro Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1177 , F 58, S 8, H H 27108, I/A 1 (20/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-1-21
Empresa: B2U BY SISTS SL
Apoderado Solidario
- Salcedo De Haro Alicia
- Salcedo De Haro Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41333 , F 37, S 8, H M 732620, I/A 2 (04/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-28-28
Información de SALCEDO DE HARO MARTA
Mostramos los datos de SALCEDO DE HARO MARTA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SALCEDO DE HARO MARTA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos