SALAZAR PIEDRAHITA LEIDY YULIANA
Informe ejecutivo de SALAZAR PIEDRAHITA LEIDY YULIANA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE SALAZAR PIEDRAHITA LEIDY YULIANA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ANTIC OBRADOR DEL MAR SL | Administrador Unico | 06/05/2021 | |
OMIL RESTAURACION SL | Administrador Unico | 11/12/2019 |
VINCULACIONES DE SALAZAR PIEDRAHITA LEIDY YULIANA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SALAZAR PIEDRAHITA LEIDY YULIANA
Empresa: ANTIC OBRADOR DEL MAR SL
Administrador Unico
- Salazar Piedrahita Leidy Yuliana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47799 , F 127, S 8, H B 562575, I/A 1 (06/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-89-08
Empresa: OMIL RESTAURACION SL
Administrador Unico
- Salazar Piedrahita Leidy Yuliana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42074 , F 133, S 8, H B 401113, I/A 7 (11/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-242-08
Empresa: OMIL RESTAURACION SL
Administrador Unico
- Salazar Piedrahita Leidy Yuliana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42074 , F 131, S 8, H B 401113, I/A 3 (09/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-71-08
Empresa: OMIL RESTAURACION SL
Administrador Unico
- Salazar Piedrahita Leidy Yuliana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42074 , F 128, S 8, H B 401113, I/A 1 (19/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-169-08
Información de SALAZAR PIEDRAHITA LEIDY YULIANA
Mostramos los datos de SALAZAR PIEDRAHITA LEIDY YULIANA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SALAZAR PIEDRAHITA LEIDY YULIANA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos