SALAZAR MONTILLA ALFONSA
Informe ejecutivo de SALAZAR MONTILLA ALFONSA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SALAZAR MONTILLA ALFONSA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PIGLO DISTRIBUCIONES SL | Administrador Unico | 24/12/2018 | |
MONTEQUILLO SL | Socio Unico | 15/11/2013 | |
MONTEQUILLO SL | Administrador Unico | 15/11/2013 |
VINCULACIONES DE SALAZAR MONTILLA ALFONSA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SALAZAR MONTILLA ALFONSA
Empresa: ALCAIDE ALIMENTACION SL
Administrador Unico
- Salazar Montilla Alfonsa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1785 , F 52, S 8, H CO 21459, I/A 8 (28/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-234-14
Empresa: PIGLO DISTRIBUCIONES SL
Administrador Unico
- Salazar Montilla Alfonsa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2133 , F 87, S 8, H CO 28965, I/A 2 (24/12/2018)
CVE: BORME-A-2019-2-14
Empresa: ALCAIDE ALIMENTACION SL
Administrador Unico
- Salazar Montilla Alfonsa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1785 , F 51, S 8, H CO 21459, I/A 6 (24/12/2018)
CVE: BORME-A-2019-2-14
Empresa: MONTEQUILLO SL
Administrador Unico
- Salazar Montilla Alfonsa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2373 , F 201, S 8, H CO 34000, I/A 1 (15/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-224-14
Empresa: MONTEQUILLO SL
Socio Único
- Salazar Montilla Alfonsa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2373 , F 201, S 8, H CO 34000, I/A 1 (15/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-224-14
Información de SALAZAR MONTILLA ALFONSA
Mostramos los datos de SALAZAR MONTILLA ALFONSA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SALAZAR MONTILLA ALFONSA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos