SALAZAR LOZANO JESUS MARIA
Informe ejecutivo de SALAZAR LOZANO JESUS MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE SALAZAR LOZANO JESUS MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COMVOGIN SL | Socio Unico | 19/02/2018 | |
COMVOGIN SL | Administrador Unico | 19/02/2018 | |
ONDARTXO DELICASS SL | Administrador Unico | 06/05/2013 | |
LICORNET EL ESPECIALISTA DE LA DISTRIBUCION A HOSTELERIA SL | Administrador Unico | 26/09/2012 |
VINCULACIONES DE SALAZAR LOZANO JESUS MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SALAZAR LOZANO JESUS MARIA
Empresa: NUTTRAFOODS 2014 SL
Administrador Unico
- Salazar Lozano Jesus Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1557 , F 30, S 8, H VI 16956, I/A 4 (24/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-152-01
Empresa: COMVOGIN SL
Administrador Unico
- Salazar Lozano Jesus Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34804 , F 19, S 8, H M 626046, I/A 2 (19/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-41-28
Empresa: COMVOGIN SL
Nuevo Socio Único
- Salazar Lozano Jesus Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34804 , F 19, S 8, H M 626046, I/A 2 (19/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-41-28
Empresa: CONSORCIO EXPORTACION ARABA FOODS SL
Administrador Unico
- Salazar Lozano Jesus Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1534 , F 194, S 8, H VI 16465, I/A 6 (09/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-33-01
Empresa: NUTTRAFOODS 2014 SL
Administrador Unico
- Salazar Lozano Jesus Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1557 , F 29, S 8, H VI 16956, I/A 2 (13/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-138-01
Empresa: MAR DE COUSO 2012 SL
Administrador Unico
- Salazar Lozano Jesus Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 199 , F 111, S 8, H SC 46741, I/A 3 (19/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-97-15
Empresa: MAR DE COUSO 2012 SL
Administrador Unico
- Salazar Lozano Jesus Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 199 , F 108, S 8, H SC 46741, I/A 1 (26/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-124-15
Empresa: CONSORCIO EXPORTACION ARABA FOODS SL
Administrador Unico
- Salazar Lozano Jesus Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1534 , F 188, S 8, H VI 16465, I/A 1 (14/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-99-01
Empresa: ONDARTXO DELICASS SL
Administrador Unico
- Salazar Lozano Jesus Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2552 , F 71, S 8, H SS 34336, I/A 2 (06/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-88-20
Empresa: CHOCOLATES AMALIA SL
Consejero Delegado
- Salazar Lozano Jesus Maria
Consejero
- Blanco Paños Amalia
- Diaz Mora Ana Mabel
- Salazar Lozano Jesus Maria
Presidente
- Salazar Lozano Jesus Maria
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 710, L 474, F 66, S 8, H AB 3294, I/A 11 (26/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-63-02
VER MAS ACTOS
Información de SALAZAR LOZANO JESUS MARIA
Mostramos los datos de SALAZAR LOZANO JESUS MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SALAZAR LOZANO JESUS MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos