SALAZAR LACALLE FERNANDO
Informe ejecutivo de SALAZAR LACALLE FERNANDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SALAZAR LACALLE FERNANDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HYPOTHEKENBANK FRANKFURT AG | Apoderado Mancomunado Solidario | 09/03/2010 | 22/11/2010 |
HYPOTHEKENBANK FRANKFURT AG | Apoderado | 25/08/2009 | 09/03/2010 |
HYPOTHEKENBANK FRANKFURT AG | Apoderado | 13/03/2009 | 25/08/2009 |
VINCULACIONES DE SALAZAR LACALLE FERNANDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SALAZAR LACALLE FERNANDO
Empresa: EUROHYPO A G
Apoderado Mancomunado Solidario
- Adolf Stephane Robert
- Jurgensen Agnes Nicole Edith
- Leonardo Holgado Pablo
- Salazar Lacalle Fernando
Apoderado Mancomunado
- Arriaga Langa Maria Jesus
- Beier Christian Rudolf
- De Rueda Korten Adriana Alicia
- Franco Liebanas Enrique
- Hosokawa Menendez Saori Laura
- Idiazabal Perez Ricardo
- Iglesias Parma Pablo
- Martinez Valiente Ivan Alfonso
- Moller Merinero Marco Antonio
- Montalvo Santillana Javier Martin
- Pinto De Sousa Coutinho Luis Maria Faria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17816 , F 96, S 8, H M 223361, I/A 24 (22/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-231-28
Empresa: EUROHYPO A G
Apoderado Mancomunado Solidario
- Adolf Stephane Robert
- Jurgensen Agnes Nicole Edith
- Leonardo Holgado Pablo
- Salazar Lacalle Fernando
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17816 , F 93, S 8, H M 223361, I/A 22 (09/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-54-28
Empresa: EUROHYPO A G
Apoderado
- Arriaga Langa Maria Jesus
- Beier Christian Rudolf
- De Rueda Korten Adriana Alicia
- Franco Liebanas Enrique
- Glatzki Hartwig
- Hosokawa Menendez Saori Laura
- Idiazabal Perez Ricardo
- Iglesias Parma Pablo
- Jurgensen Nicole Agnes
- Leonardo Holgado Pablo
- Martinez Valiente Ivan Alfonso
- Moller Merinero Marco Antonio
- Montalvo Santillana Javier Martin
- Moya Valls Jose Manuel
- Pinto De Sousa Coutinho Luis Maria Faria
- Salazar Lacalle Fernando
- Valderrama Martin Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17816 , F 93, S 8, H M 223361, I/A 22 (09/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-54-28
Empresa: EUROHYPO A G
Apoderado
- Arriaga Langa Maria Jesus
- Beier Christian Rudolf
- De Rueda Korten Adriana Alicia
- Franco Liebanas Enrique
- Glatzki Hartwig
- Hosokawa Menendez Saori Laura
- Idiazabal Perez Ricardo
- Iglesias Parma Pablo
- Jurgensen Nicole Agnes
- Leonardo Holgado Pablo
- Martinez Valiente Ivan Alfonso
- Moller Merinero Marco Antonio
- Montalvo Santillana Javier Martin
- Moya Valls Jose Manuel
- Pinto De Sousa Coutinho Luis Maria Faria
- Salazar Lacalle Fernando
- Valderrama Martin Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17816 , F 89, S 8, H M 223361, I/A 20 (25/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-170-28
Empresa: EUROHYPO A G
Apoderado
- Arriaga Langa Maria Jesus
- Beier Christian Rudolf
- De Rueda Korten Adriana Alicia
- Franco Liebanas Enrique
- Glatzki Hartwig
- Hosokawa Menendez Saori Laura
- Idiazabal Perez Ricardo
- Iglesias Parma Pablo
- Jager Thomas
- Leonardo Holgado Pablo
- Martinez Valiente Ivan Alfonso
- Moller Merinero Marco Antonio
- Montalvo Santillana Javier Martin
- Moya Valls Jose Manuel
- Pinto De Sousa Coutinho Luis Maria Faria
- Salazar Lacalle Fernando
- Valderrama Martin Jesus
- Zanetty Dueñas Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17816 , F 89, S 8, H M 223361, I/A 20 (25/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-170-28
Empresa: EUROHYPO A G
Apoderado
- Arriaga Langa Maria Jesus
- Beier Christian Rudolf
- De Rueda Korten Adriana Alicia
- Franco Liebanas Enrique
- Glatzki Hartwig
- Hosokawa Menendez Saori Laura
- Idiazabal Perez Ricardo
- Iglesias Parma Pablo
- Jager Thomas
- Leonardo Holgado Pablo
- Martinez Valiente Ivan Alfonso
- Moller Merinero Marco Antonio
- Montalvo Santillana Javier Martin
- Moya Valls Jose Manuel
- Pinto De Sousa Coutinho Luis Maria Faria
- Salazar Lacalle Fernando
- Valderrama Martin Jesus
- Zanetty Dueñas Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17816 , F 87, S 8, H M 223361, I/A 19 (13/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-57-28
Empresa: EUROHYPO A G
Apoderado
- Beier Christian Rudolf
- De Rueda Korten Adriana Alicia
- Franco Liebanas Enrique
- Glatzki Hartwig
- Hosokawa Menendez Saori Laura
- Iglesias Parma Pablo
- Jager Thomas
- Martinez Valiente Ivan Alfonso
- Moller Merinero Marco Antonio
- Moya Valls Jose Manuel
- Pinto De Sousa Coutinho Luis Maria Faria
- Salazar Lacalle Fernando
- Valderrama Martin Jesus
- Zanetty Dueñas Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17816 , F 87, S 8, H M 223361, I/A 19 (13/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-57-28
Información de SALAZAR LACALLE FERNANDO
Mostramos los datos de SALAZAR LACALLE FERNANDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SALAZAR LACALLE FERNANDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos