SALAT PIÑOL JOSEP MARIA
Informe ejecutivo de SALAT PIÑOL JOSEP MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE SALAT PIÑOL JOSEP MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
OUA GESTIO DEL TERRITORI I URBANISME SL | Consejero | 13/02/2013 | 24/03/2014 |
TERRES I PROJECTES SL | Apoderado | 12/06/2009 | 17/12/2013 |
RENTHABITAT PENEDES SL | Apoderado | 12/06/2009 | 17/12/2013 |
RENTESPAIS PENEDES SL | Apoderado | 12/06/2009 | 17/12/2013 |
VINCULACIONES DE SALAT PIÑOL JOSEP MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SALAT PIÑOL JOSEP MARIA
Consejero
Presidente
REPR.143 RRM
Secretario No Consejero
V-SEC NO CON
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39050 , F 154, S 8, H B 286062, I/A 12 (24/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-63-08
Consejero
Presidente
REPR.143 RRM
Secretario No Consejero
V-SEC NO CON
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39050 , F 152, S 8, H B 286062, I/A 9 (13/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-37-08
Empresa: RENTESPAIS PENEDES SL
Apoderado
- Andreu Galofre Josep Maria
- Antequera Manchado Alfonso
- Bonastre Alemany Josep
- Bosch Ordoñez Anna Maria
- Campama Ferrer Diego
- Cano Rodriguez Antonio
- Canovas Querol Diego
- Carrete Mula Carlos
- Casas Sanchez Pere
- Garcia Regidor Juan Francisco
- Garrido Bellido Antonio
- Gomez Ortells Jorge
- Huertas Crespo Jose Antonio
- Jarandilla Fernandez Alejandro
- Lopez Rodriguez Jorge
- Marco Claveria Luis Jesus
- Marti Borellas Alfonso
- Martinez Perez Gines
- Monferrer Daudi Jorge
- Monico Semente Ramon Eduardo
- Morales Osuna Felix
- Ortega Montejano Miguel
- Pardo Castaño Jose Luis
- Poncela Gutierrez Tomas
- Salat Piñol Josep Maria
- Sales Borrell Vicent
- Sanchez De La Torre Jose Manuel
- Sanchez Martinez Juan Angel
- Sanchez Muñoz Jose Miguel
- Torres Vilas Fernando
- Vives Escoda Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40820 , F 7, S 8, H B 376181, I/A 4 (12/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-118-08
Empresa: RENTHABITAT PENEDES SL
Apoderado
- Andreu Galofre Josep Maria
- Antequera Manchado Alfonso
- Bonastre Alemany Josep
- Bosch Ordoñez Anna Maria
- Campama Ferrer Diego
- Cano Rodriguez Antonio
- Canovas Querol Diego
- Carrete Mula Carlos
- Casas Sanchez Pere
- Garcia Regidor Juan Francisco
- Garrido Bellido Antonio
- Gomez Ortells Jorge
- Huertas Crespo Jose Antonio
- Jarandilla Fernandez Alejandro
- Lopez Rodriguez Jorge
- Marco Claveria Luis Jesus
- Marti Borrellas Alfonso
- Martinez Perez Gines
- Monferrer Daudi Jorge
- Monico Semente Ramon Eduardo
- Morales Osuna Felix
- Ortega Montejano Miguel
- Pardo Castaño Jose Luis
- Poncela Gutierrez Tomas
- Salat Piñol Josep Maria
- Sales Borrell Vicent
- Sanchez De La Torre Jose Manuel
- Sanchez Martinez Juan Angel
- Sanchez Muñoz Jose Miguel
- Torres Vilas Fernando
- Vives Escoda Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40783 , F 200, S 8, H B 375015, I/A 4 (12/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-118-08
Empresa: TERRES I PROJECTES SL
Apoderado
- Andreu Galofre Josep Maria
- Antequera Manchado Alfonso
- Bonastre Alemany Josep
- Bosch Ordoñez Anna Maria
- Campama Ferrer Diego
- Cano Rodriguez Antonio
- Canovas Querol Diego
- Carrete Mula Carlos
- Casas Sanchez Pere
- Garcia Regidor Juan Francisco
- Garrido Bellido Antonio
- Gomez Ortells Jorge
- Huertas Crespo Jose Antonio
- Jarandilla Fernandez Alejandro
- Lopez Rodriguez Jorge
- Marco Claveria Luis Jesus
- Marti Borellas Alfonso
- Martinez Perez Gines
- Monferrer Daudi Jorge
- Monico Semente Ramon Eduardo
- Morales Osuna Felix
- Ortega Montejano Miguel
- Pardo Castaño Jose Luis
- Poncela Gutierrez Tomas
- Salat Piñol Josep Maria
- Sales Borrell Vicent
- Sanchez De La Torre Jose Manuel
- Sanchez Martinez Juan Angel
- Sanchez Muñoz Jose Miguel
- Torres Vilas Fernando
- Vives Escoda Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40115 , F 20, S 8, H B 360779, I/A 6 (12/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-118-08
Información de SALAT PIÑOL JOSEP MARIA
Mostramos los datos de SALAT PIÑOL JOSEP MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SALAT PIÑOL JOSEP MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos