SALAS VARELA PEDRO
Informe ejecutivo de SALAS VARELA PEDRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE SALAS VARELA PEDRO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
WE CAN PROPERTIES SL | Administrador Solidario | 18/02/2019 | |
DROMEN SALVA SL | Administrador Unico | 21/07/2014 |
VINCULACIONES DE SALAS VARELA PEDRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SALAS VARELA PEDRO
Empresa: WE CAN PROPERTIES SL
Administrador Solidario
- Lopez Arriaza Luis
- Salas Varela Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6677 , F 41, S 8, H SE120802, I/A 1 (18/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-39-41
Administrador Solidario
- Romero Perez Mariano Emilio
- Salas Varela Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2199 , F 143, S 8, H CO 30376, I/A 2 (13/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-240-14
Empresa: DROMEN SALVA SL
Administrador Unico
- Salas Varela Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2126 , F 110, S 8, H CA 46705, I/A 1 (21/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-142-11
Empresa: UN SUEÑO POR CUMPLIR SL
Liquidador
- Salas Varela Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1831 , F 91, S 8, H CA 34091, I/A 2 (13/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-16-11
Empresa: UN SUEÑO POR CUMPLIR SL
Administrador Unico
- Salas Varela Pedro
Liquidador
- Salas Varela Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1831 , F 91, S 8, H CA 34091, I/A 2 (13/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-16-11
Administrador Solidario
- Romero Perez Mariano Emilio
- Salas Varela Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2199 , F 141, S 8, H CO 30376, I/A 1 (08/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-221-14
Empresa: ESTUDIO DE FINANCIACIONES SHERRY SL
Liquidador
- Salas Varela Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1831 , F 74, S 8, H CA 34088, I/A 3 (16/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-60-11
Empresa: ESTUDIO DE FINANCIACIONES SHERRY SL
Administrador Unico
- Salas Varela Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1831 , F 74, S 8, H CA 34088, I/A 3 (16/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-60-11
Información de SALAS VARELA PEDRO
Mostramos los datos de SALAS VARELA PEDRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SALAS VARELA PEDRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos