SALAS RUBIO MARIA GLORIA
Informe ejecutivo de SALAS RUBIO MARIA GLORIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 10
Empresas activas: 10
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SALAS RUBIO MARIA GLORIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ESEMSA ASESORES SL | Apoderado | 12/03/2013 | |
PREVISA ASESORES SL | Apoderado | 12/03/2013 | |
HISCA ELABORACION MATERIAL DIDACTICO SL | Apoderado | 12/03/2013 | |
INIX CONSULTORES SL | Apoderado | 12/03/2013 | |
Y-ZETA SEVILLA SL | Apoderado | 12/03/2013 | |
ALCEDO CONSULTORES SL | Apoderado | 12/03/2013 | |
RUBSA MATERIAL DIDACTICO Y DOCENTE SL | Apoderado | 12/03/2013 | |
HISPALIS DE FORMACION SL | Apoderado | 11/03/2013 | |
CENTRO ANDALUZ DE FORMACION EMPRESARIAL SL | Apoderado | 11/03/2013 | |
MASEL ASESORES SL | Apoderado | 11/03/2013 |
VINCULACIONES DE SALAS RUBIO MARIA GLORIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SALAS RUBIO MARIA GLORIA
Empresa: BANCO MEDIOLANUM SA
Apoderado Solidario
- Azpilicueta Fernandez Andrea
- Esteve Gullera Albert
- Nadal Santana Jose Antonio
- Perez Bescos Marino Fernando
- Salas Rubio Maria Gloria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10379, L 7660, F 157, S 8, H V 178506, I/A 336 (21/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-81-46
Empresa: BANCO MEDIOLANUM SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45286 , F 26, S 8, H B 73301, I/A 1205 (28/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-149-08
Apoderado
- Salas Rubio Maria Gloria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4679 , F 63, S 8, H SE 73795, I/A 2 (12/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-57-41
Empresa: ALCEDO CONSULTORES SL
Apoderado
- Salas Rubio Maria Gloria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5066 , F 74, S 8, H SE 82388, I/A 3 (12/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-57-41
Empresa: Y-ZETA SEVILLA SL
Apoderado
- Salas Rubio Maria Gloria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4360 , F 215, S 8, H SE 66659, I/A 7 (12/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-57-41
Empresa: INIX CONSULTORES SL
Apoderado
- Salas Rubio Maria Gloria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3953 , F 154, S 8, H SE 57823, I/A 7 (12/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-57-41
Apoderado
- Salas Rubio Maria Gloria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4679 , F 43, S 8, H SE 73791, I/A 3 (12/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-57-41
Empresa: PREVISA ASESORES SL
Apoderado
- Salas Rubio Maria Gloria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4025 , F 131, S 8, H SE 59415, I/A 5 (12/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-57-41
Empresa: ESEMSA ASESORES SL
Apoderado
- Salas Rubio Maria Gloria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4025 , F 140, S 8, H SE 59417, I/A 3 (12/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-57-41
Empresa: MASEL ASESORES SL
Apoderado
- Salas Rubio Maria Gloria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4025 , F 121, S 8, H SE 59413, I/A 4 (11/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-57-41
VER MAS ACTOS
Información de SALAS RUBIO MARIA GLORIA
Mostramos los datos de SALAS RUBIO MARIA GLORIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SALAS RUBIO MARIA GLORIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos