SALAS PORRAS JOSE MANUEL
Informe ejecutivo de SALAS PORRAS JOSE MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SALAS PORRAS JOSE MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AVENTURA RONDA SL | Administrador Unico | 30/05/2014 |
VINCULACIONES DE SALAS PORRAS JOSE MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SALAS PORRAS JOSE MANUEL
Empresa: AGROEXPLOTACIONES SALAS SL
Liquidador
- Salas Porras Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2170 , F 80, S 8, H CA 48632, I/A 2 (24/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-20-11
Empresa: AGROEXPLOTACIONES SALAS SL
Administrador Unico
- Salas Porras Jose Manuel
Liquidador
- Salas Porras Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2170 , F 80, S 8, H CA 48632, I/A 2 (24/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-20-11
Empresa: AGROEXPLOTACIONES SALAS SL
Administrador Unico
- Salas Porras Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2170 , F 79, S 8, H CA 48632, I/A 1 (25/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-189-11
Empresa: AGROEXPLOTACIONES SALAS SL
Socio Único
- Salas Porras Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2170 , F 79, S 8, H CA 48632, I/A 1 (25/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-189-11
Empresa: AVENTURA RONDA SLL
Administrador Unico
- Salas Porras Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4627, L 3535, F 110, S 8, H MA100860, I/A 3 (30/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-107-29
Empresa: AVENTURA RONDA SLL
Administrador Solidario
- Funcia Codesal Francisco Javier
- Ruiz Troya Francisco Javier
- Salas Porras Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4627, L 3535, F 110, S 8, H MA100860, I/A 3 (30/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-107-29
Empresa: AVENTURA RONDA SLL
Administrador Solidario
- Funcia Codesal Francisco Javier
- Ruiz Troya Francisco Javier
- Salas Porras Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4627, L 3535, F 108, S 8, H MA100860, I/A 1 (24/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-70-29
Información de SALAS PORRAS JOSE MANUEL
Mostramos los datos de SALAS PORRAS JOSE MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SALAS PORRAS JOSE MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos