SALAS MARIN MARIA DEL ROSARIO
Informe ejecutivo de SALAS MARIN MARIA DEL ROSARIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE SALAS MARIN MARIA DEL ROSARIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LOPSA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SL | Administrador Unico | 14/03/2019 | |
TRESMOTOR2012 SL | Administrador Unico | 06/03/2019 | |
TRESMOTOR2012 SL | Socio Unico | 26/12/2018 | |
LOPSA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SL | Socio Unico | 11/10/2018 |
VINCULACIONES DE SALAS MARIN MARIA DEL ROSARIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SALAS MARIN MARIA DEL ROSARIO
Empresa: LOPSA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SL
Administrador Unico
- Salas Marin Maria Del Rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 383 , F 53, S 8, H CR 14853, I/A 4 (14/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-58-13
Empresa: TRESMOTOR2012 SL
Administrador Unico
- Salas Marin Maria Del Rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 545 , F 49, S 8, H CR 21595, I/A 3 (06/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-54-13
Empresa: TRESMOTOR2012 SL
Nuevo Socio Único
- Salas Marin Maria Del Rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 545 , F 49, S 8, H CR 21595, I/A 2 (26/12/2018)
CVE: BORME-A-2019-3-13
Empresa: LOPSA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SL
Socio Único
- Salas Marin Maria Del Rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 383 , F 53, S 8, H CR 14853, I/A 3 (11/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-204-13
Información de SALAS MARIN MARIA DEL ROSARIO
Mostramos los datos de SALAS MARIN MARIA DEL ROSARIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SALAS MARIN MARIA DEL ROSARIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos