SALAS GUERRERO EVA MARIA
Informe ejecutivo de SALAS GUERRERO EVA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SALAS GUERRERO EVA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALIGATEX MEDIA SL | Administrador Unico | 15/09/2020 | |
GLOBALIZANTE SL | Socio Unico | 08/06/2015 | |
GLOBALIZANTE SL | Administrador Unico | 08/06/2015 |
VINCULACIONES DE SALAS GUERRERO EVA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SALAS GUERRERO EVA MARIA
Empresa: ALIGATEX MEDIA SL
Administrador Unico
- Salas Guerrero Eva Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6578 , F 122, S 8, H SE118415, I/A 4 (15/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-184-41
Empresa: VIRTUAL WEB VINTAGE SL
Administrador Unico
- Salas Guerrero Eva Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6657 , F 157, S 8, H SE120308, I/A 2 (09/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-117-41
Empresa: VIRTUAL WEB VINTAGE SL
Administrador Unico
- Salas Guerrero Eva Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6657 , F 156, S 8, H SE120308, I/A 1 (15/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-15-41
Empresa: GLOBALIZANTE SL
Administrador Unico
- Salas Guerrero Eva Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6035 , F 49, S 8, H SE105652, I/A 1 (08/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-112-41
Empresa: GLOBALIZANTE SL
Socio Único
- Salas Guerrero Eva Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6035 , F 49, S 8, H SE105652, I/A 1 (08/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-112-41
Información de SALAS GUERRERO EVA MARIA
Mostramos los datos de SALAS GUERRERO EVA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SALAS GUERRERO EVA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos