SALAS GALLEGO VICTOR MANUEL
Informe ejecutivo de SALAS GALLEGO VICTOR MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SALAS GALLEGO VICTOR MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PARAFARM EUROPE SL | Administrador Unico | 25/02/2015 | 03/11/2017 |
PETRON NATURE SL | Administrador Unico | 20/06/2017 | 25/08/2017 |
VINCULACIONES DE SALAS GALLEGO VICTOR MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SALAS GALLEGO VICTOR MANUEL
Empresa: PARAFARM EUROPE SL
Administrador Unico
- Salas Gallego Victor Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44691 , F 130, S 8, H B 463669, I/A 2 (03/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-215-08
Empresa: PETRON NATURE SL
Administrador Unico
- Salas Gallego Victor Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45979 , F 60, S 8, H B 505781, I/A 2 (25/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-167-08
Empresa: PETRON NATURE SL
Administrador Unico
- Salas Gallego Victor Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45979 , F 59, S 8, H B 505781, I/A 1 (20/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-120-08
Empresa: PARAFARM EUROPE SL
Administrador Unico
- Salas Gallego Victor Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44691 , F 129, S 8, H B 463669, I/A 1 (25/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-43-08
Información de SALAS GALLEGO VICTOR MANUEL
Mostramos los datos de SALAS GALLEGO VICTOR MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SALAS GALLEGO VICTOR MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos