SALAS FERNANDEZ BARBARA
Informe ejecutivo de SALAS FERNANDEZ BARBARA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SALAS FERNANDEZ BARBARA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
METIC REFORMAS SL | Apoderado Solidario | 17/01/2020 |
VINCULACIONES DE SALAS FERNANDEZ BARBARA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SALAS FERNANDEZ BARBARA
Empresa: METIC REFORMAS SL
Apoderado Solidario
- Salas Fernandez Barbara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47120 , F 140, S 8, H B 541847, I/A 3 (17/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-16-08
Empresa: METALMOB COLPAR SL
Administrador Solidario
- Pardo Andres Jose Javier
- Salas Fernandez Barbara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45953 , F 128, S 8, H B 503995, I/A 3 (02/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-236-08
Empresa: METALMOB COLPAR SL
Administrador Solidario
- Pardo Andres Jose Javier
- Salas Fernandez Barbara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45953 , F 126, S 8, H B 503995, I/A 1 (31/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-106-08
Información de SALAS FERNANDEZ BARBARA
Mostramos los datos de SALAS FERNANDEZ BARBARA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SALAS FERNANDEZ BARBARA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos