SALAS CAÑA JUAN ANTONIO
Informe ejecutivo de SALAS CAÑA JUAN ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SALAS CAÑA JUAN ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SAM'S AMERICAN STORE SL | Administrador Mancomunado | 18/05/2016 | 26/10/2016 |
SAM'S AMERICAN STORE SL | Administrador Mancomunado | 12/11/2009 | 18/05/2016 |
SAM'S AMERICAN STORE SL | Administrador Unico | 04/08/2009 | 12/11/2009 |
VINCULACIONES DE SALAS CAÑA JUAN ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SALAS CAÑA JUAN ANTONIO
Empresa: SAM'S AMERICAN STORE SL
Administrador Mancomunado
- Salas Caña Juan Antonio
- Salas Lopez Samuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2194 , F 180, S 8, H CA 39309, I/A 6 (26/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-210-11
Empresa: SAM'S AMERICAN STORE SL
Administrador Mancomunado
- Salas Caña Juan Antonio
- Salas Lopez Samuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1950 , F 87, S 8, H CA 39309, I/A 5 (18/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-99-11
Empresa: SAM'S AMERICAN STORE SL
Administrador Mancomunado
- Real Granado Jesus Manuel
- Salas Caña Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1950 , F 87, S 8, H CA 39309, I/A 5 (18/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-99-11
Empresa: SAM'S AMERICAN STORE SL
Administrador Mancomunado
- Real Granado Jesus Manuel
- Salas Caña Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1950 , F 85, S 8, H CA 39309, I/A 2 (12/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-224-11
Empresa: SAM'S AMERICAN STORE SL
Administrador Unico
- Salas Caña Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1950 , F 85, S 8, H CA 39309, I/A 2 (12/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-224-11
Empresa: SAM'S AMERICAN STORE SL
Administrador Unico
- Salas Caña Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1950 , F 83, S 8, H CA 39309, I/A 1 (04/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-154-11
Información de SALAS CAÑA JUAN ANTONIO
Mostramos los datos de SALAS CAÑA JUAN ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SALAS CAÑA JUAN ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos