SALAS BELLIDO ENRIQUE
Informe ejecutivo de SALAS BELLIDO ENRIQUE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SALAS BELLIDO ENRIQUE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SOLIS Y SALAS ASOCIADOS SL | Administrador Solidario | 30/12/2019 | |
SOLIS Y SALAS ASOCIADOS SL | Liquidador | 30/12/2019 | 30/12/2019 |
SALAS BELLIDO SL | Administrador Unico | 04/01/2018 |
VINCULACIONES DE SALAS BELLIDO ENRIQUE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SALAS BELLIDO ENRIQUE
Empresa: SOLIS Y SALAS ASOCIADOS SL
Liquidador
- Salas Bellido Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2521 , F 43, S 8, H Z 26576, I/A 2 (30/12/2019)
CVE: BORME-A-2020-4-50
Empresa: SOLIS Y SALAS ASOCIADOS SL
Administrador Solidario
- Salas Bellido Enrique
- Solis Puerto Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2521 , F 43, S 8, H Z 26576, I/A 2 (30/12/2019)
CVE: BORME-A-2020-4-50
Empresa: SALAS BELLIDO SL
Administrador Unico
- Salas Bellido Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2877 , F 81, S 8, H Z 32559, I/A 3 (04/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-8-50
Información de SALAS BELLIDO ENRIQUE
Mostramos los datos de SALAS BELLIDO ENRIQUE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SALAS BELLIDO ENRIQUE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos