SALAS BAUZA MARIA ANTONIA
Informe ejecutivo de SALAS BAUZA MARIA ANTONIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
VINCULACIONES DE SALAS BAUZA MARIA ANTONIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SALAS BAUZA MARIA ANTONIA
Empresa: FERRERET DE INVERSIONES SL
Administrador Unico
- Salas Bauza Maria Antonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1974 , F 162, S 8, H PM 22157, I/A 6 (28/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-126-07
Empresa: TEIX SA
Administrador Unico
- Salas Bauza Maria Antonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1811 , F 134, S 8, H PM 4476, I/A 15 (22/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-61-07
Empresa: TEIX SA
Administrador Unico
- Salas Bauza Maria Antonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1811 , F 134, S 8, H PM 4476, I/A 14 (19/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-17-07
Empresa: TEIX SA
Administrador Unico
- Salas Bauza Maria Antonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1811 , F 132, S 8, H PM 4476, I/A 13 (23/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-62-07
Empresa: TEIX SA
Administrador Solidario
- Regueiro Tous Fernando Cesar
- Salas Bauza Maria Antonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1811 , F 132, S 8, H PM 4476, I/A 13 (23/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-62-07
Empresa: FERRERET DE INVERSIONES SL
Administrador Unico
- Salas Bauza Maria Antonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1974 , F 162, S 8, H PM 22157, I/A 5 (22/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-44-07
Empresa: FERRERET DE INVERSIONES SL
Administrador Solidario
- Regueiro Tous Fernando Cesar
- Salas Bauza Maria Antonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1974 , F 162, S 8, H PM 22157, I/A 5 (22/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-44-07
Información de SALAS BAUZA MARIA ANTONIA
Mostramos los datos de SALAS BAUZA MARIA ANTONIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SALAS BAUZA MARIA ANTONIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos