SALARNIER GARCIA CARMELO
Informe ejecutivo de SALARNIER GARCIA CARMELO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE SALARNIER GARCIA CARMELO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BIOMA FORESTAL SYG SL | Administrador Unico | 16/10/2018 | |
BIOTERMIA SERVICIOS ENERGETICOS CON BIOMASA SL | Administrador Unico | 17/01/2013 | |
INVESTIGACIONES AGROENERGETICAS Y ALIMENTARIAS SYS SL | Administrador Unico | 09/06/2011 |
VINCULACIONES DE SALARNIER GARCIA CARMELO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SALARNIER GARCIA CARMELO
Empresa: BIOMA FORESTAL SYG SL
Administrador Unico
- Salarnier Garcia Carmelo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1671 , F 205, S 8, H TO 40987, I/A 1 (16/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-206-45
Administrador Unico
- Salarnier Garcia Carmelo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1558 , F 154, S 8, H TO 34627, I/A 1 (17/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-16-45
Administrador Unico
- Salarnier Garcia Carmelo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1523 , F 92, S 8, H TO 32823, I/A 1 (09/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-117-45
Información de SALARNIER GARCIA CARMELO
Mostramos los datos de SALARNIER GARCIA CARMELO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SALARNIER GARCIA CARMELO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos