SALAMO LUIS PATRICIA
Informe ejecutivo de SALAMO LUIS PATRICIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SALAMO LUIS PATRICIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VIADEO RED PROFESIONAL SL | Apoderado | 13/02/2013 | 20/01/2014 |
WAN IFRA IBERICA SL | Apoderado | 23/01/2013 | 30/10/2013 |
VINCULACIONES DE SALAMO LUIS PATRICIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SALAMO LUIS PATRICIA
Empresa: VIADEO RED PROFESIONAL SL
Apoderado
- Crespo Torres Antonio
- Gonzalez Alvaro Marta
- Prieto Gomez Borja
- Salamo Luis Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25374 , F 155, S 8, H M 457021, I/A 8 (13/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-36-28
Empresa: WAN IFRA IBERICA SL
Apoderado
- Crespo Torres Antonio
- Prieto Gomez Borja
- Salamo Luis Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17072 , F 138, S 8, H M 292197, I/A 13 (23/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-20-28
Información de SALAMO LUIS PATRICIA
Mostramos los datos de SALAMO LUIS PATRICIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SALAMO LUIS PATRICIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos