SALAMANCA OZALLA CARLOS
Informe ejecutivo de SALAMANCA OZALLA CARLOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE SALAMANCA OZALLA CARLOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SIFI IBERICA SL | Apoderado Solidario | 08/01/2024 | |
SHOALS ENERGY SPAIN SL | REPR.143 RRM | 27/04/2022 | |
CINVEN SPAIN SL | Representante | 13/07/2021 |
VINCULACIONES DE SALAMANCA OZALLA CARLOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SALAMANCA OZALLA CARLOS
Empresa: SIFI IBERICA SL
Administrador Unico
Apoderado Solidario
- EPIMETHEUS PROCESS SOLUTIONS SL
- Gabarton Moreno Carmen
- Ozalla Oñate Jose Luis
- Salamanca Ozalla Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38086 , F 126, S 8, H M 677938, I/A 5 (08/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-10-28
Empresa: ASMEL TRADE SL
Consejero
Presidente
REPR.143 RRM
- Fernandez De La Fuente Francisco Javier
- Salamanca Ozalla Carlos
Secretario No Consejero
V-SEC NO CON
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48035 , F 131, S 8, H B 570205, I/A 2 (27/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-88-08
Empresa: CINVEN SPAIN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32696 , F 71, S 8, H M 588580, I/A 10 (13/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-137-28
Información de SALAMANCA OZALLA CARLOS
Mostramos los datos de SALAMANCA OZALLA CARLOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SALAMANCA OZALLA CARLOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos