SALAMANCA DEL AMO AMALIA
Informe ejecutivo de SALAMANCA DEL AMO AMALIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SALAMANCA DEL AMO AMALIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DIGITAL-READY TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES SL | Administrador Unico | 12/03/2014 |
VINCULACIONES DE SALAMANCA DEL AMO AMALIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SALAMANCA DEL AMO AMALIA
Empresa: CARACTER SA
Administrador Unico
- Salamanca Del Amo Amalia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35717 , F 157, S 8, H M 54635, I/A 13 (06/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-111-28
Empresa: CARACTER SA
Administrador Unico
- Salamanca Del Amo Amalia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3205 , F 23, S 8, H M 54635, I/A 12 (05/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-8-28
Administrador Unico
- Salamanca Del Amo Amalia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26577 , F 129, S 8, H M 478949, I/A 4 (12/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-54-28
Empresa: CARACTER SA
Socio Único
- Salamanca Del Amo Amalia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3205 , F 23, S 8, H M 54635, I/A 11 (18/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-145-28
Empresa: CARACTER SA
Administrador Unico
- Salamanca Del Amo Amalia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3205 , F 23, S 8, H M 54635, I/A 10 (24/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-45-28
Información de SALAMANCA DEL AMO AMALIA
Mostramos los datos de SALAMANCA DEL AMO AMALIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SALAMANCA DEL AMO AMALIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos