SALAMANCA CENTELLAS MIGUEL
Informe ejecutivo de SALAMANCA CENTELLAS MIGUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SALAMANCA CENTELLAS MIGUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SERVICIOS INTEGRALES AKER SL | Administrador Solidario | 21/12/2009 |
VINCULACIONES DE SALAMANCA CENTELLAS MIGUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SALAMANCA CENTELLAS MIGUEL
Empresa: CENTRO MEDICO SIGLO XXI SL
Administrador Solidario
- Barbero Inestal Maria Jesus
- Salamanca Centellas Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20456 , F 90, S 8, H M 361850, I/A 4 (18/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-122-28
Empresa: CENTRO MEDICO SIGLO XXI SL
Administrador Solidario
- Barbero Inestal Maria Jesus
- Salamanca Centellas Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20456 , F 90, S 8, H M 361850, I/A 3 (29/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-69-28
Empresa: CENTRO MEDICO SIGLO XXI SL
Administrador Unico
- Salamanca Centellas Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20456 , F 90, S 8, H M 361850, I/A 3 (29/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-69-28
Empresa: SERVICIOS INTEGRALES AKER SL
Administrador Solidario
- Jimenez Esteban Maria Belen
- Salamanca Centellas Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19250 , F 82, S 8, H M 337115, I/A 2 (21/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-1-28
Empresa: SERVICIOS INTEGRALES AKER SL
Administrador Solidario
- Jimenez Esteban Nelida
- Salamanca Centellas Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19250 , F 82, S 8, H M 337115, I/A 2 (21/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-1-28
Empresa: CENTRO MEDICO SIGLO XXI SL
Administrador Unico
- Salamanca Centellas Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20456 , F 89, S 8, H M 361850, I/A 2 (17/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-248-28
Empresa: CENTRO MEDICO SIGLO XXI SL
Administrador Solidario
- Jimenez Esteban Maria Belen
- Salamanca Centellas Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20456 , F 89, S 8, H M 361850, I/A 2 (17/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-248-28
Información de SALAMANCA CENTELLAS MIGUEL
Mostramos los datos de SALAMANCA CENTELLAS MIGUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SALAMANCA CENTELLAS MIGUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos