SALAMANCA CEBALLOS JOSE
Informe ejecutivo de SALAMANCA CEBALLOS JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE SALAMANCA CEBALLOS JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GESTIONES SALAVE SL | Administrador Unico | 19/09/2013 | 26/01/2018 |
RECICLADOS ECOBAENA SL | Administrador Unico | 24/12/2009 | |
CONEXTRANSA SL | Administrador Unico | 22/12/2009 | |
FAJOSA SL | Administrador Unico | 22/12/2009 |
VINCULACIONES DE SALAMANCA CEBALLOS JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SALAMANCA CEBALLOS JOSE
Empresa: GESTIONES SALAVE SL
Administrador Unico
- Salamanca Ceballos Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2364 , F 184, S 8, H CO 33810, I/A 2 (26/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-25-14
Empresa: GESTIONES SALAVE SL
Administrador Unico
- Salamanca Ceballos Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2364 , F 181, S 8, H CO 33810, I/A 1 (19/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-183-14
Empresa: RECICLADOS ECOBAENA SL
Administrador Unico
- Salamanca Ceballos Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2044 , F 33, S 8, H CO 27041, I/A 2 (24/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-3-14
Empresa: FAJOSA SL
Administrador Unico
- Salamanca Ceballos Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 766 , F 221, S 8, H CO 5499, I/A 4 (22/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-1-14
Empresa: CONEXTRANSA SL
Administrador Unico
- Salamanca Ceballos Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1576 , F 82, S 8, H CO 17551, I/A 3 (22/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-1-14
Información de SALAMANCA CEBALLOS JOSE
Mostramos los datos de SALAMANCA CEBALLOS JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SALAMANCA CEBALLOS JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos