SALAMANCA BAUZA MANUEL
Informe ejecutivo de SALAMANCA BAUZA MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SALAMANCA BAUZA MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SALUDABLE CONSULTAS MEDICAS SL | Socio Unico | 22/05/2023 | |
SALUDABLE CONSULTAS MEDICAS SL | Administrador Unico | 18/05/2023 |
VINCULACIONES DE SALAMANCA BAUZA MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SALAMANCA BAUZA MANUEL
Empresa: SALUDABLE CONSULTAS MEDICAS SL
Nuevo Socio Único
- Salamanca Bauza Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2554 , F 17, S 8, H PM 69853, I/A 8 (22/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-99-07
Empresa: SALUDABLE CONSULTAS MEDICAS SL
Administrador Unico
- Salamanca Bauza Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2554 , F 17, S 8, H PM 69853, I/A 7 (18/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-98-07
Empresa: ES RECO DE RANDA SA
Liquidador
- Salamanca Bauza Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2579 , F 162, S 8, H PM 9042, I/A 13 (30/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-234-07
Empresa: ES RECO DE RANDA SA
Administrador Unico
- Salamanca Bauza Manuel
Liquidador
- Salamanca Bauza Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2579 , F 162, S 8, H PM 9042, I/A 13 (30/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-234-07
Empresa: ES RECO DE RANDA SA
Administrador Unico
- Salamanca Bauza Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2579 , F 162, S 8, H PM 9042, I/A 12 (08/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-92-07
Empresa: ES RECO DE RANDA SA
Administrador Unico
- Salamanca Bauza Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 997 , F 177, S 8, H PM 9042, I/A 10 (14/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-136-07
Empresa: ES RECO DE RANDA SA
Administrador Solidario
- Salamanca Bauza Manuel
- Salamanca Lliteras Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 997 , F 177, S 8, H PM 9042, I/A 10 (14/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-136-07
Empresa: ES RECO DE RANDA SA
Administrador Solidario
- Salamanca Bauza Manuel
- Salamanca Lliteras Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 997 , F 177, S 8, H PM 9042, I/A 9 (15/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-120-07
Información de SALAMANCA BAUZA MANUEL
Mostramos los datos de SALAMANCA BAUZA MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SALAMANCA BAUZA MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos