SALABERRIA TELLECHEA HELENA
Informe ejecutivo de SALABERRIA TELLECHEA HELENA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 22
Empresas activas: 11
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE SALABERRIA TELLECHEA HELENA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CANDELARIA SUR SL | Consejero | 21/05/2024 | |
VENIU ESCENA SL | Administrador Unico | 30/04/2024 | |
VENIU FAMA SL | Administrador Solidario | 26/01/2024 | |
SINGULAR MULTIMEDIA Y OCIO SL | Administrador Unico | 25/01/2024 | |
PASAJES MULTIMEDIA Y OCIO SL | Administrador Unico | 20/11/2023 | |
SALABERRIA Y TELLECHEA COMUNICACION SL | Administrador Unico | 16/11/2023 | |
SALAS MULTIMEDIA Y OCIO SL | Administrador Unico | 15/11/2023 | |
GRAN TEATRO DE ARANJUEZ SL | Administrador Unico | 14/11/2023 | |
PLURAL MULTIMEDIA Y OCIO SL | Administrador Unico | 13/11/2023 | |
SIGLO DE ORO PRODUCCIONES SL | Administrador Unico | 12/11/2023 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE SALABERRIA TELLECHEA HELENA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SALABERRIA TELLECHEA HELENA
Empresa: CANDELARIA SUR SL
Consejero
- Salaberria Tellechea Helena
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 350306, I/A 13 (21/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-101-28
Empresa: VENIU ESCENA SL
Administrador Unico
- Salaberria Tellechea Helena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40774 , F 96, S 8, H M 723361, I/A 5 (30/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-91-28
Empresa: VENIU ESCENA SL
Administrador Solidario
- Arque Ferrari Jorge Maria
- Salaberria Tellechea Helena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40774 , F 96, S 8, H M 723361, I/A 5 (30/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-91-28
Empresa: VENIU FAMA SL
Administrador Solidario
- Salaberria Tellechea Helena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47913 , F 12, S 8, H B 566194, I/A 3 (26/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-24-08
Empresa: SINGULAR MULTIMEDIA Y OCIO SL
Administrador Unico
- Salaberria Tellechea Helena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20124 , F 72, S 8, H M 355294, I/A 9 (25/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-23-28
Empresa: VENIU ESCENA SL
Administrador Solidario
- Salaberria Tellechea Helena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40774 , F 95, S 8, H M 723361, I/A 3 (22/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-227-28
Empresa: PASAJES MULTIMEDIA Y OCIO SL
Administrador Unico
- Salaberria Tellechea Helena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38733 , F 90, S 8, H M 688679, I/A 3 (20/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-225-28
Administrador Unico
- Salaberria Tellechea Helena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14153 , F 149, S 8, H M 232705, I/A 4 (16/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-223-28
Empresa: SALAS MULTIMEDIA Y OCIO SL
Administrador Unico
- Salaberria Tellechea Helena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39090 , F 63, S 8, H M 694494, I/A 3 (15/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-222-28
Empresa: GRAN TEATRO DE ARANJUEZ SL
Administrador Unico
- Salaberria Tellechea Helena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31748 , F 200, S 8, H M 571261, I/A 3 (14/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-221-28
VER MAS ACTOS
Información de SALABERRIA TELLECHEA HELENA
Mostramos los datos de SALABERRIA TELLECHEA HELENA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SALABERRIA TELLECHEA HELENA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos