SALA SERRA ALEXANDRE
Informe ejecutivo de SALA SERRA ALEXANDRE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE SALA SERRA ALEXANDRE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MODPOW ENGINEERING SL | Apoderado Solidario | 16/12/2022 | |
MODPOW ENGINEERING SL | Presidente | 24/10/2022 | |
MODPOW ENGINEERING SL | Consejero | 24/10/2022 | |
WASABI ZEBRA SL | Administrador Solidario | 02/02/2022 | |
MODPOW SL | Presidente | 11/01/2021 | |
MODPOW SL | Consejero Delegado Mancomunado Solidario | 17/01/2018 | |
MODPOW SL | Consejero | 09/05/2011 |
VINCULACIONES DE SALA SERRA ALEXANDRE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SALA SERRA ALEXANDRE
Empresa: MODPOW ENGINEERING SL
Apoderado Solidario
- Sala Serra Alexandre
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48498 , F 219, S 8, H B 586045, I/A 2 (16/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-243-08
Empresa: MODPOW ENGINEERING SL
Consejero
- Barcelo Font Jordi
- Roca Duran Alexandre
- Sala Serra Alexandre
- Torrents Pallares Joan
Presidente
- Sala Serra Alexandre
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48498 , F 215, S 8, H B 586045, I/A 1 (24/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-209-08
Empresa: WASABI ZEBRA SL
Administrador Solidario
- Barcelo Font Jordi
- Sala Serra Alexandre
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48160 , F 13, S 8, H B 574270, I/A 1 (02/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-28-08
Empresa: MODPOW SL
Presidente
- Sala Serra Alexandre
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46277 , F 73, S 8, H B 393972, I/A 11 (11/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-11-08
Empresa: MODPOW SL
Presidente
Secretario
- Sala Serra Alexandre
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46277 , F 73, S 8, H B 393972, I/A 11 (11/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-11-08
Empresa: MODPOW SL
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
- Barcelo Font Jordi
- Roca Duran Alexandre
- Sala Serra Alexandre
Presidente
Secretario
- Sala Serra Alexandre
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41702 , F 213, S 8, H B 393972, I/A 9 (17/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-18-08
Empresa: MODPOW SL
Consejero Delegado
- Barcelo Font Jordi
- Roca Duran Alexandre
- Sala Serra Alexandre
Presidente
Secretario
- Sala Serra Alexandre
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41702 , F 213, S 8, H B 393972, I/A 9 (17/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-18-08
Empresa: MODPOW SL
Presidente
Secretario
- Sala Serra Alexandre
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41702 , F 210, S 8, H B 393972, I/A 4 (05/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-133-08
Empresa: MODPOW SL
Secretario No Consejero
Vicepresidente
- Sala Serra Alexandre
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41702 , F 210, S 8, H B 393972, I/A 4 (05/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-133-08
Empresa: MODPOW SL
Consejero Delegado
- Barcelo Font Jordi
- Ferrandiz Borras Vicent
- Roca Duran Alexandre
- Sala Serra Alexandre
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41702 , F 209, S 8, H B 393972, I/A 3 (16/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-100-08
VER MAS ACTOS
Información de SALA SERRA ALEXANDRE
Mostramos los datos de SALA SERRA ALEXANDRE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SALA SERRA ALEXANDRE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos