SALA SELLES ANTONIO MARIA
Informe ejecutivo de SALA SELLES ANTONIO MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE SALA SELLES ANTONIO MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COMERCIAL INTERSIGN SA | Apoderado | 26/08/2011 | 20/01/2012 |
GAMBRO LUNDIA AB | Apoderado | 04/11/2011 | |
HOSPAL SL | Apoderado | 27/04/2010 | 10/02/2011 |
VINCULACIONES DE SALA SELLES ANTONIO MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SALA SELLES ANTONIO MARIA
Empresa: COMERCIAL INTERSIGN SA
Apoderado
- Sala Selles Antonio Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37935 , F 194, S 8, H B 3265, I/A 22 (20/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-22-08
Empresa: GAMBRO LUNDIA AB
Apoderado
- Cuixart Vilamajo Mario
- Fenosa Santamans Xavier
- Planes Rovira Jordi
- Prat Cavall Jaume
- Sala Selles Antonio Maria
REPR.SUCURS.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39656 , F 205, S 8, H B 349731, I/A 5 (04/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-216-08
Empresa: COMERCIAL INTERSIGN SA
Apoderado
- Sala Selles Antonio Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37935 , F 193, S 8, H B 3265, I/A 20 (26/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-170-08
Empresa: HOSPAL SA
Apoderado
- Cuixart Vilamajo Mario
- Garcias Gomila Juan
- Griful Perera Jose Maria
- Perez Roldan Marcos
- Pladelasala Linares Elisenda
- Sala Selles Antonio Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41843 , F 142, S 8, H B 4876, I/A 69 (10/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-37-08
Empresa: HOSPAL SA
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35135 , F 100, S 8, H B 4876, I/A 67 (27/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-87-08
Información de SALA SELLES ANTONIO MARIA
Mostramos los datos de SALA SELLES ANTONIO MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SALA SELLES ANTONIO MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos