SALA RIERA JOSE MANUEL
Informe ejecutivo de SALA RIERA JOSE MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SALA RIERA JOSE MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SALA TECNICS MANAGEMENT SLP | Socio Unico | 13/02/2017 | |
SALA TECNICS MANAGEMENT SLP | Administrador Unico | 07/10/2016 |
VINCULACIONES DE SALA RIERA JOSE MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SALA RIERA JOSE MANUEL
Empresa: BLUE LIVING PROJECT SL
Liquidador Solidario
- Martinez Moreno Sabina
- Sala Riera Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 279, L 278, F 17, S 8, H IB 12140, I/A 3 (24/12/2018)
CVE: BORME-A-2019-3-07
Empresa: BLUE LIVING PROJECT SL
Administrador Solidario
- Martinez Moreno Sabina
- Sala Riera Jose Manuel
Liquidador Solidario
- Martinez Moreno Sabina
- Sala Riera Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 279, L 278, F 17, S 8, H IB 12140, I/A 3 (24/12/2018)
CVE: BORME-A-2019-3-07
Empresa: SALA TECNICS MANAGEMENT SLP
Socio Único
- Sala Riera Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 310, L 309, F 181, S 8, H IB 14235, I/A 2 (13/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-35-07
Empresa: SALA TECNICS MANAGEMENT SLP
Administrador Unico
- Sala Riera Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 310, L 309, F 180, S 8, H IB 14235, I/A 1 (07/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-199-07
Empresa: BLUE LIVING PROJECT SL
Administrador Solidario
- Martinez Moreno Sabina
- Sala Riera Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 279, L 278, F 16, S 8, H IB 12140, I/A 1 (23/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-101-07
Información de SALA RIERA JOSE MANUEL
Mostramos los datos de SALA RIERA JOSE MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SALA RIERA JOSE MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos