SALA PIETX RAMON
Informe ejecutivo de SALA PIETX RAMON
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE SALA PIETX RAMON
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AMANCI SALA SA | Administrador Unico | 28/06/2024 | |
LA SALA COUTURE SL | Administrador Unico | 03/06/2015 |
VINCULACIONES DE SALA PIETX RAMON
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SALA PIETX RAMON
Empresa: AMANCI SALA SA
Administrador Unico
- Sala Pietx Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 35304, I/A 12 (28/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-129-08
Empresa: AMANCI SALA SA
Administrador Solidario
- Sala Pietx Amancio
- Sala Pietx Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 35304, I/A 12 (28/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-129-08
Empresa: AMANCI SALA SA
Administrador Solidario
- Sala Pietx Amancio
- Sala Pietx Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7018 , F 175, S 8, H B 35304, I/A 11 (19/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-19-08
Empresa: LA SALA COUTURE SL
Administrador Unico
- Sala Pietx Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44852 , F 14, S 8, H B 469408, I/A 1 (03/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-108-08
Empresa: AMANCI SALA SA
Administrador Solidario
- Sala Pietx Amancio
- Sala Pietx Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7018 , F 175, S 8, H B 35304, I/A 10 (10/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-161-08
Información de SALA PIETX RAMON
Mostramos los datos de SALA PIETX RAMON que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SALA PIETX RAMON, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos